Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Egholmvej 4, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-03 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-03 fjernes Navne: GLOBALSOURCE IT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-03 fjernes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-03 fjernes Stiftere: MEK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Direktion: Tom Heinrich Vejnø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egholmvej 4, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 21, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-19 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-18 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2001-11-22)
Den 2005-09-14 tilføjes Direktion: Tom Heinrich Vejnø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 fjernes Direktion: Ole Buchhave Grage (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive IT virksomhed, herunder udvikling af IT projekter til udlandet samt salg af internetrelaterede løsning og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 tilføjes Navne: GLOBALSOURCE IT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-13 fjernes Navne: DELTA NIELSEN RESEARCH ApS (offentliggjort 2002-12-17)
Den 2005-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 tilføjes Vedtægter: 2005-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 fjernes Bestyrelse: Ole Buchhave Grage (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 fjernes Binavne: MARMOR5- OG GRANITHUSET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-25 tilføjes Bestyrelse: Troels Torp (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-25 fjernes Bestyrelse: Søren Brock (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-25 fjernes Direktion: Søren Brock (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2002-12-09 tilføjes Direktion: Ole Buchhave Grage (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-09 tilføjes Navne: DELTA NIELSEN RESEARCH ApS (offentliggjort 2002-12-17)
Den 2002-12-08 fjernes Navne: MARMOR- OG GRANITHUSET ApS (offentliggjort 2001-02-27)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-25 tilføjes Direktion: Søren Brock (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 fjernes Direktion: Brian Østergaard Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 tilføjes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 fjernes Bestyrelse: Brian Østergaard Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 21, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-06 tilføjes Bestyrelse: Brian Østergaard Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-06 tilføjes Binavne: MARMOR5- OG GRANITHUSET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-06 tilføjes Direktion: Brian Østergaard Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-06 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2001-11-22)
Den 2001-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-06 tilføjes Navne: MARMOR- OG GRANITHUSET ApS (offentliggjort 2001-02-27)
Den 2001-02-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-06 tilføjes Stiftere: MEK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)