Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Kapitalvaluta |
Den 2022-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Strødamvej 46, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-13 fjernes Bestyrelse: Frank Vilstrup Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-13 fjernes Binavne: PATCHWORK NEW MEDIA A/S, PATCHWORK DENMARK A/S, VERY PATCHWORK DENMARK A/S, BELONG Agency A/S, Very A/S (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-13 fjernes Direktion: Frank Vilstrup Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-02 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-13 fjernes Hjemmeside: belongagency.com (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-13 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-13 fjernes Legale ejere: Belong Group A/S (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-13 fjernes Navne: BELONG A/S (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-13 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-13 fjernes Stiftere: CB Holding Lyngby A/S (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-06 tilføjes Bestyrelse: Henrik Højsholt Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-04-06 fjernes Bestyrelse: Erik Olof Mathias Norberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strødamvej 46, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2020-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Visbygade 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-06 tilføjes Hjemmeside: belongagency.com (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2020-09-30 tilføjes Bestyrelse: Annemette Degner Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2020-09-30 fjernes Bestyrelse: Klaus Thyge Høeg-Hagensen (formand) (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-09-29 fjernes Bestyrelse: Annemette Degner Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-07-01 tilføjes Bestyrelse: Annemette Degner Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-07-01 tilføjes Direktion: Frank Vilstrup Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2020-07-01 fjernes Direktion: Ditlev Erik Ahlefeldt-Laurvig (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 fjernes Bestyrelse: Klaus Thyge Høeg-Hagensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 tilføjes Bestyrelse: Erik Olof Mathias Norberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2019-11-21 fjernes Bestyrelse: Martin Haugaard Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-24 tilføjes Binavne: Very A/S (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2019-03-19 fjernes Bestyrelse: Thomas Bjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.001,00 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2019-01-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2019-01-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-01-30 tilføjes Vedtægter: 2019-01-30 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2019-01-29 tilføjes Vedtægter: 2019-01-29 (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-12 tilføjes Binavne: VERY PATCHWORK DENMARK A/S, BELONG Agency A/S (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2018-12-12 tilføjes Navne: BELONG A/S (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2018-12-11 fjernes Navne: VERY PATCHWORK DENMARK A/S (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-12-12 tilføjes Vedtægter: 2018-12-12 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-01 tilføjes Direktion: Ditlev Erik Ahlefeldt-Laurvig (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2018-11-01 fjernes Direktion: Martin Haugaard Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-29 tilføjes Bestyrelse: Thomas Bjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2018-06-29 fjernes Bestyrelse: Christian Bevort (formand) (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-28 fjernes Bestyrelse: Frank Vilstrup Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-19 tilføjes Direktion: Martin Haugaard Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-03-19 fjernes Direktion: Line Skafte Wilkens (direktør) (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-23 tilføjes Binavne: PATCHWORK DENMARK A/S (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2018-01-23 tilføjes Navne: VERY PATCHWORK DENMARK A/S (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-01-22 fjernes Navne: PATCHWORK DENMARK A/S (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-23 tilføjes Vedtægter: 2018-01-23 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-20 tilføjes Bestyrelse: Frank Vilstrup Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2017-10-20 fjernes Bestyrelse: Claes Christian Møller Laustsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-11 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2017-09-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 tilføjes Direktion: Line Skafte Wilkens (direktør) (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2016-06-01 fjernes Direktion: Martin Haugaard Olesen (direktion) (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-27 tilføjes Bestyrelse: Claes Christian Møller Laustsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2015-11-27 fjernes Bestyrelse: Christian Green Carlsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-11-26 tilføjes Legale ejere: Belong Group A/S (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2015-11-25 fjernes Legale ejere: PARTNERGRUPPEN ApS, PATCHWORK HOLDING ApS, MOLESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Visbygade 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2015-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 2, 1., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og producere elektronisk indhold til nye medier inden for informationsteknologien (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2014-09-11 tilføjes Navne: PATCHWORK DENMARK A/S (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2014-09-10 fjernes Navne: PATCHWORK NEW MEDIA A/S (offentliggjort 2014-09-11)
Den 2014-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2014-09-11 tilføjes Vedtægter: 2014-09-11 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2014-09-11 fjernes Binavne: HELIKOPTER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 2, 1., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2014-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Glückstadtsvej 2, 1., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2014-07-17)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-19 fjernes Bestyrelse: Jacob Altschul Falkentorp (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glückstadtsvej 2, 1., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2014-07-17)
Den 2013-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 129, 1., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2009-08-05)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-30 tilføjes Bestyrelse: Christian Green Carlsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-22 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2012-10-21 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af magnetiske og optiske media (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-07 tilføjes Legale ejere: PATCHWORK HOLDING ApS, MOLESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-30 tilføjes Legale ejere: PARTNERGRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 129, 1., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2009-08-05)
Den 2009-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Glückstadtsvej 2, 1. th., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2007-09-15)
Den 2009-04-24 tilføjes Bestyrelse: Jacob Altschul Falkentorp (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-24 fjernes Bestyrelse: Hans Martin Håkansson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-24 tilføjes Direktion: Martin Haugaard Olesen (direktion) (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2009-04-24 fjernes Direktion: Christian Bevort (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-24 tilføjes Navne: PATCHWORK NEW MEDIA A/S (offentliggjort 2014-09-11)
Den 2009-04-23 fjernes Navne: CLUB VIRAL A/S (offentliggjort 2007-04-19)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af magnetiske og optiske media (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af uindspillede medier (offentliggjort 2001-05-01)
Den 2007-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glückstadtsvej 2, 1. th., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2007-09-15)
Den 2007-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 129, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-31 tilføjes Bestyrelse: Steen Bergholdt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-31 fjernes Bestyrelse: Bertil Rosenlund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-18 tilføjes Navne: CLUB VIRAL A/S (offentliggjort 2007-04-19)
Den 2007-03-17 fjernes Navne: HELIKOPTER A/S (offentliggjort 2001-02-19)
Den 2007-01-24 tilføjes Bestyrelse: Bertil Rosenlund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-24 fjernes Bestyrelse: Steen Bergholdt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-17 tilføjes Bestyrelse: Christian Bevort (formand) (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2006-10-17 fjernes Bestyrelse: Lars Bo Blarke (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-17 tilføjes Direktion: Christian Bevort (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-17 fjernes Direktion: Lars Bo Blarke (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2006-10-17 fjernes Revisor: Sven Halberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Bestyrelse: Hans Martin Håkansson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 fjernes Bestyrelse: Rolf Ingemar Olsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-22 tilføjes Bestyrelse: Rolf Ingemar Olsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 fjernes Bestyrelse: Bjarne Erik Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-31 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Erik Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-31 tilføjes Direktion: Lars Bo Blarke (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-31 fjernes Direktion: Peter Wolsing-Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-15 tilføjes Revisor: Sven Halberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-15 fjernes Revisor: ROSTO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 129, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-02 tilføjes Bestyrelse: Steen Bergholdt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Binavne: HELIKOPTER A/S, PATCHWORK NEW MEDIA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Direktion: Peter Wolsing-Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2001-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-02 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2001-01-02 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af uindspillede medier (offentliggjort 2001-05-01)
Den 2001-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2001-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2001-01-02 tilføjes Navne: HELIKOPTER A/S (offentliggjort 2001-02-19)