Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jacob Altschul Falkentorp(virk.: 12) | 0 % | 8,33 % | 8,33 % | 25,00 % |
Lars Bo Blarke(virk.: 24) | 0 % | 0 % | 0 % | 8,33 % |
Annemette Degner Sørensen(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tine Staunsager(virk.: 79) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marianne Oehlenschlæger(virk.: 92) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Højsholt Nielsen(virk.: 14) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peder Høgild(virk.: 77) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Per Bank(virk.: 88) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klaus Thyge Høeg-Hagensen(virk.: 38) | 2,63 % | 2,63 % | 2,63 % | 2,63 % |
Thomas Bjerg(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ditlev Erik Ahlefeldt-Laurvig(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Merete Helene Eldrup(virk.: 121) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christian Bevort(virk.: 28) | 7,14 % | 10,71 % | 10,71 % | 10,71 % |
Ulrik Bülow(virk.: 171) | 0 % | 0 % | 0 % | 1,75 % |
Jeppe Knud Skadhauge(virk.: 125) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Torben Ballegaard Sørensen(virk.: 153) | 0 % | 0 % | 0 % | 0,65 % |
Claes Christian Møller Laustsen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Katrin Lyngby Kristensen(virk.: 71) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anna Emilie von Lowzow(virk.: 101) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Frank Vilstrup Jørgensen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bjarne Erik Jørgensen(virk.: 16) | 0 % | 0 % | 0 % | 6,25 % |
Martin Haugaard Olesen(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 8,33 % |
Line Skafte Wilkens(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christian Green Carlsen(virk.: 15) | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % | 13,33 % |
Steen Bergholdt(virk.: 19) | 10,53 % | 10,53 % | 10,53 % | 10,53 % |
Peter Wolsing-Hansen(virk.: 8) | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Erik Olof Mathias Norberg(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,53 % | 0,68 % | 0,68 % | 1,52 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peder Høgild | 01.01.2007 | Bogfinkevej 12, 7480 Vildbjerg |
Marianne Oehlenschlæger | 01.01.2007 | Borrelyngen 28, 2770 Kastrup |
Klaus Thyge Høeg-Hagensen | 01.01.2007 | Daltoften 10, 8654 Bryrup |
Lars Bo Blarke | 01.01.2007 | Fabritius Alle 16, 2930 Klampenborg |
Claes Christian Møller Laustsen | 01.01.2007 | Hartmannsvej 7, 2800 Kongens Lyngby |
Jeppe Knud Skadhauge | 01.01.2007 | Kystvej 17, 3050 Humlebæk |
Annemette Degner Sørensen | 01.01.2007 | Mathildevej 4, 3550 Slangerup |
Katrin Lyngby Kristensen | 01.01.2007 | Øster Farimagsgade 14B, 2100 København Ø |
Torben Ballegaard Sørensen | 17.01.2010 | Elsdyrvej 26, 8270 Højbjerg |
Anna Emilie von Lowzow | 05.12.2011 | Åbenrå 10, 1124 København K |
Per Bank | 21.06.2014 | Kronhjortevej 3, 8270 Højbjerg |
Henrik Højsholt Nielsen | 09.02.2015 | Hellebakken 5, 3150 Hellebæk |
Merete Helene Eldrup | 01.12.2016 | Olof Palmes Gade 11, 2100 København Ø |
Christian Green Carlsen | 01.04.2017 | Lyngebækgårds Alle 18, 2990 Nivå |
Christian Bevort | 01.08.2017 | Niels W. Gades Gade 48, 2100 København Ø |
Frank Vilstrup Jørgensen | 02.08.2017 | Bohrsgade 2, 1799 København V |
Ditlev Erik Ahlefeldt-Laurvig | 25.06.2018 | Emiliekildevej 23, 2930 Klampenborg |
Tine Staunsager | 01.03.2019 | Jættehøjen 7, 3600 Frederikssund |
Bjarne Erik Jørgensen | 08.05.2019 | Egekrogen 12B, 3500 Værløse |
Ulrik Bülow | 01.08.2019 | Henrik Ibsens Vej 2, 1813 Frederiksberg C |
Steen Bergholdt | 01.10.2020 | Strandvejen 435, 2930 Klampenborg |
Peter Wolsing-Hansen | 15.10.2020 | Sjølundsparken 65, 3150 Hellebæk |
Erik Olof Mathias Norberg | 14.12.2020 | Hambros Alle 21, 2900 Hellerup |
Martin Haugaard Olesen | 31.12.2020 | På Højden 10, 2900 Hellerup |
Thomas Bjerg | 28.02.2021 | Gardes Alle 20, 2900 Hellerup |
Jacob Altschul Falkentorp | ||
Line Skafte Wilkens |
Aktive virksomheder: (9) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
EGMONT CREATIVE SOLUTIONS A/S | 84853410 | NORMAL | Anden udgivervirksomhed (581900) |
EGMONT PRINTING SERVICE A/S | 13589100 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Ferieforeningen i Story House Egmont A/S | 13903697 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Folkebevægelsen mod VAR | 42333743 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Helion B2B A/S | 29938091 | NORMAL | Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (631100) |
Ingager ApS | 41700467 | NORMAL | Reklamebureauer (731110) |
Medarbejderforening | 42548448 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
SPRØD | 42240281 | Aktiv | Anden restaurationsvirksomhed (562900) |
STORY HOUSE EGMONT A/S | 83131128 | NORMAL | Udgivelse af ugeblade og magasiner (581410) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
23.04.2015 | 1,96 (km) | Southamptongade 2, 2150 Nordhavn | Visbygade 16, 2100 København Ø |
06.10.2020 | 4,25 (km) | Visbygade 16, 2100 København Ø | Strødamvej 46, 2100 København Ø |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 27.01.2022 og angivet som gældende fra 12.12.2018 (1128 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Belmouhand Holding ApS | 42024031 |
Be Local ApS | 42073067 |
BELONE BELONE HOLDING ApS | 30352939 |
belong | 42562238 |
BELONG A/S | 25839102 |
BELONG Agency A/S | 25839102 |
Belong Group A/S | 37202371 |
Belora Holding ApS | 41494441 |
Belos Beruf | 41671033 |
BE LOUD - the Fitness Experience | 36356162 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Altschul Falkentorp(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Lars Bo Blarke(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Annemette Degner Sørensen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Tine Staunsager(virk.: 79) Ikke aktiv i virksomheden. | 56 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Marianne Oehlenschlæger(virk.: 92) Ikke aktiv i virksomheden. | 67 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
Henrik Højsholt Nielsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Peder Høgild(virk.: 77) Ikke aktiv i virksomheden. | 63 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Per Bank(virk.: 88) Ikke aktiv i virksomheden. | 78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Klaus Thyge Høeg-Hagensen(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden. | 22 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 |
Thomas Bjerg(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ditlev Erik Ahlefeldt-Laurvig(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Merete Helene Eldrup(virk.: 121) Ikke aktiv i virksomheden. | 89 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 |
Christian Bevort(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |
Ulrik Bülow(virk.: 171) Ikke aktiv i virksomheden. | 91 | 0 | 0 | 3 | 68 | 9 |
Jeppe Knud Skadhauge(virk.: 125) Ikke aktiv i virksomheden. | 76 | 0 | 0 | 1 | 39 | 9 |
Torben Ballegaard Sørensen(virk.: 153) Ikke aktiv i virksomheden. | 100 | 0 | 0 | 1 | 51 | 1 |
Claes Christian Møller Laustsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Katrin Lyngby Kristensen(virk.: 71) Ikke aktiv i virksomheden. | 57 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Anna Emilie von Lowzow(virk.: 101) Ikke aktiv i virksomheden. | 72 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
Frank Vilstrup Jørgensen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Bjarne Erik Jørgensen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Martin Haugaard Olesen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Line Skafte Wilkens(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Christian Green Carlsen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Steen Bergholdt(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
Peter Wolsing-Hansen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Erik Olof Mathias Norberg(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 65 % | 0 % | 0 % | 2 % | 30 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jacob Altschul Falkentorp(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 4 | 1 | 4 |
Lars Bo Blarke(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 13 | 0 | 6 |
Annemette Degner Sørensen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 3 | 0 | 0 |
Tine Staunsager(virk.: 79) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 0 | 0 | 77 |
Marianne Oehlenschlæger(virk.: 92) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 0 | 1 | 141 |
Henrik Højsholt Nielsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 5 | 0 | 0 |
Peder Høgild(virk.: 77) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 0 | 0 | 76 |
Per Bank(virk.: 88) Ikke aktiv i virksomheden | 24 | 6 | 0 | 66 |
Klaus Thyge Høeg-Hagensen(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden | 37 | 11 | 0 | 3 |
Thomas Bjerg(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 7 | 0 | 5 |
Ditlev Erik Ahlefeldt-Laurvig(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 5 | 0 | 2 |
Merete Helene Eldrup(virk.: 121) Ikke aktiv i virksomheden | 59 | 4 | 0 | 72 |
Christian Bevort(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden | 26 | 18 | 0 | 19 |
Ulrik Bülow(virk.: 171) Ikke aktiv i virksomheden | 80 | 22 | 0 | 79 |
Jeppe Knud Skadhauge(virk.: 125) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 1 | 3 | 105 |
Torben Ballegaard Sørensen(virk.: 153) Ikke aktiv i virksomheden | 78 | 10 | 0 | 93 |
Claes Christian Møller Laustsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 0 | 0 |
Katrin Lyngby Kristensen(virk.: 71) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 70 |
Anna Emilie von Lowzow(virk.: 101) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 0 | 1 | 95 |
Frank Vilstrup Jørgensen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 3 | 2 | 0 |
Bjarne Erik Jørgensen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 10 | 1 | 4 |
Martin Haugaard Olesen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 9 | 1 | 5 |
Line Skafte Wilkens(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 3 | 2 | 3 |
Christian Green Carlsen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 9 | 2 | 5 |
Steen Bergholdt(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 9 | 3 | 2 |
Peter Wolsing-Hansen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 5 | 1 | 0 |
Erik Olof Mathias Norberg(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 4 | 0 | 0 |
Sum | 492 | 162 | 19 | 932 |
Pct. | 31 % | 10 % | 1 % | 58 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |