Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion |
Den 2010-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Duevej 94, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-09 fjernes Bestyrelse: Ole Brøndum-Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-09 fjernes Navne: INTERNATIONAL POWER SWITCH ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 fjernes Omlægningsperiode start: 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 fjernes Revisor: DATAREVISION FRR V/PER LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-20 fjernes Bestyrelse: Erik Damgaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-13 fjernes Bestyrelse: Torben Deleuran (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-19 fjernes Bestyrelse: Jens Ove Albertsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 fjernes Bestyrelse: Nikola Uzunovic (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2002-12-19)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 203.957,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-17 tilføjes Vedtægter: 2007-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-29 tilføjes Bestyrelse: Jens Ove Albertsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-29 fjernes Bestyrelse: Peter Bak Tøttrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-07 fjernes Bestyrelse: Michael Heiberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-20 fjernes Direktion: Martin Haslund Johansson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-21 tilføjes Bestyrelse: Michael Heiberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-21 fjernes Bestyrelse: Martin Haslund Johansson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 187.291,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-30 tilføjes Direktion: Martin Haslund Johansson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-30 fjernes Direktion: Carl-Erik Kvist Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 162.291,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-27 tilføjes Bestyrelse: Erik Damgaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 141.666,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-19 tilføjes Bestyrelse: Peter Bak Tøttrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Bestyrelse: Martin Haslund Johansson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 tilføjes Direktion: Martin Haslund Johansson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 fjernes Direktion: Martin Haslund Johansson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-14 tilføjes Navne: INTERNATIONAL POWER SWITCH ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-13 fjernes Navne: THEKONCEPT HARDWARE ApS (offentliggjort 2001-02-06)
Den 2003-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2002-12-19)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2001-02-13)
Den 2002-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duevej 94, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkesholms Allé 2, 1902 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2001-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkesholms Allé 2, 1902 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2001-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Brandstrupvej 7, 2610 Rødovre (offentliggjort 2001-02-06)
Den 2001-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brandstrupvej 7, 2610 Rødovre (offentliggjort 2001-02-06)
Den 2001-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-22 tilføjes Navne: THEKONCEPT HARDWARE ApS (offentliggjort 2001-02-06)
Den 2001-01-21 fjernes Navne: VICH 6270 ApS (offentliggjort 2001-01-12)
Den 2001-01-01 tilføjes Navne: VICH 6270 ApS (offentliggjort 2001-01-12)
Den 2001-01-22 tilføjes Revisor: DATAREVISION FRR V/PER LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-22 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-22 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2001-02-13)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)