Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Haslund Johansson | 30.01.2005 | 20.12.2005 | direktion |
Carl-Erik Kvist Nielsen | 13.01.2004 | 30.01.2005 | direktion |
Martin Haslund Johansson | 13.01.2004 | 13.01.2004 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.01.2001 | 22.01.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Deleuran | 29.05.2007 | 13.08.2008 | bestyrelse |
Jens Ove Albertsen | 29.05.2007 | 19.05.2008 | bestyrelse |
Michael Heiberg | 21.06.2005 | 07.01.2006 | bestyrelse |
Erik Damgaard Nielsen | 27.05.2004 | 20.08.2008 | bestyrelse |
Peter Bak Tøttrup | 19.03.2004 | 29.05.2007 | bestyrelse |
Ole Brøndum-Nielsen | 13.01.2004 | 09.09.2010 | formand |
Nikola Uzunovic | 13.01.2004 | 16.05.2008 | bestyrelse |
Martin Haslund Johansson | 13.01.2004 | 21.06.2005 | bestyrelse |