Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jeffrey Bruun | 11.09.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Koppelhus | 21.06.2002 | 11.09.2017 | adm. dir |
Søren Koppelhus | 28.12.2000 | 21.06.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jeffrey Bruun | 11.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Steffen Knudsen | 16.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Søren Koppelhus | 01.11.2002 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Koppelhus | 12.10.2001 | 11.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Holger Dalgaard | 28.12.2000 | 01.07.2006 | bestyrelsesmedlem |
Lars Hedegaard Jørgensen | 28.12.2000 | 01.11.2002 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Siesing | 28.12.2000 | 01.11.2002 | bestyrelsesmedlem |
Lars Steffen Knudsen | 28.12.2000 | 01.11.2002 | formand |