Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Steffen Knudsen(virk.: 16) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Koppelhus(virk.: 20) Formand, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 5,00 % |
Jeffrey Bruun(virk.: 15) Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Hedegaard Jørgensen(virk.: 7) Stiftere | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Holger Dalgaard(virk.: 9) Stiftere | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 22,22 % |
Kenneth Siesing(virk.: 5) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,78 % | 2,78 % | 2,78 % | 5,56 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Michael Koppelhus(virk.: 14) | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Pct. | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Koppelhus | 01.01.2007 | Ceresvej 22, 1863 Frederiksberg C |
Holger Dalgaard | 01.01.2007 | Ellelausvej 4, 8660 Skanderborg |
Lars Steffen Knudsen | 01.01.2007 | Toftekærsvej 26B, 2820 Gentofte |
Lars Hedegaard Jørgensen | 01.06.2008 | Evetoftevej 130, 3370 Melby |
Jeffrey Bruun | 30.01.2015 | Johs.V. Jensens Alle 42, 2000 Frederiksberg |
Kenneth Siesing | 15.11.2015 | Rydtoften 4, 2750 Ballerup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Michael Koppelhus | 01.12.2022 | Højbjergvej 13, 3060 Espergærde |
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
GAVDI A/S | 25057732 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
GAVDI GROUP A/S | 29799644 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
GAVDI HOLDING A/S | 25821238 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Gavdi Management A/S | 40984550 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
PXMSOFT A/S | 28108168 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Personaleforeningen Gavdi Danmark | 34670161 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
06.06.2006 | 4,82 (km) | Kompagnistræde 6, 1208 København K | Solbjergvej 3, 2000 Frederiksberg |
20.04.2009 | 0,51 (km) | Solbjergvej 3, 2000 Frederiksberg | Sankt Nikolaj Vej 8, 1953 Frederiksberg C |
22.11.2013 | 8,31 (km) | Sankt Nikolaj Vej 8, 1953 Frederiksberg C | Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg |
13.06.2017 | 9,89 (km) | Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg | Lyngbyvej 2, 2100 København Ø |
GAVDI HOLDING A/S. |
Sidst opdateret den 17.06.2010 og angivet som gældende fra 17.06.2010 (5225 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Gavaz Holding ApS | 41871172 |
GAVDI A/S | 25057732 |
GAVDI GROUP A/S | 29799644 |
GAVDI GROUP PARTNER A/S | 29799644 |
GAVDI HOLDING A/S | 25821238 |
Gavdi Management A/S | 40984550 |
Gavdi Solutions A/S | 28108168 |
GAVDI SOLUTIONS INCENTIVE A/S | 29799644 |
Gave-Konzeptet | 33613091 |
Gave.dk ApS | 36033185 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Steffen Knudsen(virk.: 16) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Søren Koppelhus(virk.: 20) Formand, Reelle ejere | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Jeffrey Bruun(virk.: 15) Dir., Bestyrelsesmedlem | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Lars Hedegaard Jørgensen(virk.: 7) Stiftere | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Holger Dalgaard(virk.: 9) Stiftere | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Kenneth Siesing(virk.: 5) Stiftere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 56 % | 0 % | 0 % | 6 % | 24 % | 15 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Koppelhus(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Pct. | 43 % | 0 % | 0 % | 14 % | 36 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Steffen Knudsen(virk.: 16) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 14 | 2 | 1 | 13 |
Søren Koppelhus(virk.: 20) Formand, Reelle ejere | 13 | 10 | 2 | 12 |
Jeffrey Bruun(virk.: 15) Dir., Bestyrelsesmedlem | 7 | 13 | 1 | 4 |
Lars Hedegaard Jørgensen(virk.: 7) Stiftere | 3 | 1 | 4 | 3 |
Holger Dalgaard(virk.: 9) Stiftere | 5 | 4 | 1 | 6 |
Kenneth Siesing(virk.: 5) Stiftere | 2 | 1 | 2 | 3 |
Sum | 44 | 31 | 11 | 41 |
Pct. | 35 % | 24 % | 9 % | 32 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Michael Koppelhus(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 13 | 2 | 3 |
Pct. | 36 % | 46 % | 7 % | 11 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |