Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2011-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: VEERST GRUS I/S. (offentliggjort 2011-05-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysholt Alle 4, 7430 Ikast (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-01 fjernes Bestyrelse: Mogens Anker Rosenkilde (formand) (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-01 fjernes Direktion: Preben Rosenkilde (direktion) (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-21 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-01 fjernes Hovedbranche: Grus- og sandgravning: indvinding af ler og kaolin (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-01 fjernes Legale ejere: A/S IKAST BETONVAREFABRIK (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-01 fjernes Navne: JYDSK STENINDUSTRI A/S (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-01 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-01 fjernes Stiftere: Kurt Løw-Larsen, Jan Løw-Larsen (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 2.002.000,00 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Vedtægter: 2017-03-31 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-30 tilføjes Bestyrelse: Jan Rosenkilde Damgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2014-05-30 fjernes Bestyrelse: Johannes Rosenkilde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Direktion: Preben Rosenkilde (direktion) (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2014-05-30 fjernes Direktion: Johannes Rosenkilde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er råstofindvinding samt køb og salg af bygge- og vejmaterialer. (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2009-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 2.001.000,00 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2009-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2009-05-29 tilføjes Legale ejere: A/S IKAST BETONVAREFABRIK (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2009-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2009-05-29 tilføjes Vedtægter: 2009-05-29 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Grus- og sandgravning: indvinding af ler og kaolin (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Grus- og sandgrave, sandsugning (offentliggjort 2001-02-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-19 tilføjes Bestyrelse: Preben Rosenkilde (bestyrelse) (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2007-04-19 fjernes Bestyrelse: Jan Løw-Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysholt Alle 4, 7430 Ikast (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysholt Alle 4, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-01-17)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-15 tilføjes Bestyrelse: Mogens Anker Rosenkilde (formand) (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2006-05-15 fjernes Bestyrelse: Leif Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysholt Alle 4, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-01-17)
Den 2005-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bodalen 1, 8643 Ans By (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-13 tilføjes Direktion: Johannes Rosenkilde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-13 fjernes Direktion: René Birch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2005-11-14 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-05 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 fjernes Revisor: Jens Olav Fahlberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-22 tilføjes Revisor: Jens Olav Fahlberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Bestyrelse: Johannes Rosenkilde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 fjernes Bestyrelse: Poul Lysholt Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 758.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-24 tilføjes Bestyrelse: Poul Lysholt Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 tilføjes Direktion: René Birch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 fjernes Direktion: Jan Løw-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 625.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bodalen 1, 8643 Ans By (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-21 tilføjes Bestyrelse: Leif Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 tilføjes Direktion: Jan Løw-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2000-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-21 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2000-12-21 tilføjes Hovedbranche: Grus- og sandgrave, sandsugning (offentliggjort 2001-02-26)
Den 2000-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 tilføjes Navne: JYDSK STENINDUSTRI A/S (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2000-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2000-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2000-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2000-12-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 tilføjes Stiftere: Kurt Løw-Larsen, Jan Løw-Larsen (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2000-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2000-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-11)