Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Rosenkilde | 30.05.2014 | 01.08.2017 | direktion |
Johannes Rosenkilde | 13.12.2005 | 30.05.2014 | direktion |
René Birch | 24.05.2002 | 13.12.2005 | direktion |
Jan Løw-Larsen | 21.12.2000 | 24.05.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Rosenkilde Damgaard | 30.05.2014 | 01.08.2017 | bestyrelse |
Preben Rosenkilde | 19.04.2007 | 01.08.2017 | bestyrelse |
Mogens Anker Rosenkilde | 15.05.2006 | 01.08.2017 | formand |
Johannes Rosenkilde | 01.04.2003 | 30.05.2014 | bestyrelse |
René Birch | 24.05.2002 | 19.04.2007 | bestyrelse |
Poul Lysholt Hansen | 24.05.2002 | 01.04.2003 | bestyrelse |
Jan Løw-Larsen | 21.12.2000 | 19.04.2007 | bestyrelse |
Kurt Løw-Larsen | 21.12.2000 | 15.05.2006 | bestyrelse |
Leif Møller | 21.12.2000 | 15.05.2006 | bestyrelse |