Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Kongensgade 10, 2., 1472 København K (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-27 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-06-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-06-09 fjernes Kontaktoplysninger: nmf@melbyeinvest.com (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-06-09 fjernes Navne: MERVYN JACOBSON ApS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-06-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-06-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-06-09 fjernes Stiftere: R & H Trust Co. Ltd (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-06-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2020-05-06 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2017-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2017-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2014-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2014-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-21 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 fjernes Direktion: Niels Melbye Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Kongensgade 10, 2., 1472 København K (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2014-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: A.P. Møllers Allé 9, 2791 Dragør (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2014-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: nmf@melbyeinvest.com (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2011-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.P. Møllers Allé 9, 2791 Dragør (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2011-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 50, 2300 København S (offentliggjort 2011-09-13)
Den 2011-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 50, 2300 København S (offentliggjort 2011-09-13)
Den 2011-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Kongensgade 20, 1557 København V (offentliggjort 2009-10-14)
Den 2009-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Kongensgade 20, 1557 København V (offentliggjort 2009-10-14)
Den 2009-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 3., 1123 København K (offentliggjort 2004-12-03)
Den 2009-10-14 tilføjes Direktion: Niels Melbye Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-14 fjernes Direktion: Aart Bijl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-12 tilføjes Direktion: Aart Bijl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-12 fjernes Direktion: Robert Jan Adriaan Hovenier (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-22 tilføjes Direktion: Robert Jan Adriaan Hovenier (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-22 fjernes Direktion: Christian Falkenberg Husum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-15 tilføjes Direktion: Christian Falkenberg Husum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-15 fjernes Direktion: Niels Melbye Frederiksen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-11 tilføjes Direktion: Niels Melbye Frederiksen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-11 fjernes Direktion: Sandra Moll Dirscherl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 49, 3., 1123 København K (offentliggjort 2004-12-03)
Den 2004-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 169, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-03-16)
Den 2001-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 169, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-03-16)
Den 2001-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 90, 1552 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde, helt eller delvist, aktier i et eller flere andre selskaber, at administrere de nævnte aktiver, at foretage enhver handling vedrørende de nævnte midler, som selskabets ledelse godkender. (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2001-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.550.000,00 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2001-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2001-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2001-01-30 tilføjes Vedtægter: 2001-01-30 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2001-01-05 tilføjes Direktion: Sandra Moll Dirscherl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-05 fjernes Direktion: Peter Flemming Alsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-27 tilføjes Navne: MERVYN JACOBSON ApS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2000-12-26 fjernes Navne: JGT ApS (offentliggjort 2000-12-27)
Den 2000-12-04 tilføjes Navne: JGT ApS (offentliggjort 2000-12-27)
Den 2000-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 90, 1552 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-04 tilføjes Direktion: Peter Flemming Alsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2000-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-27 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2000-12-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2000-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2000-12-04 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-04 tilføjes Stiftere: R & H Trust Co. Ltd (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2000-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2000-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)