Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Vedtægter | Formål | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Dansk Indretning og Design ApS. (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2020-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Halkevadvej 15, 4200 Slagelse (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-01-28 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-01-28 fjernes Kontaktoplysninger: dbpb@outlook.dk (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-01-28 fjernes Legale ejere: Mark Wicklander (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-01-28 fjernes Navne: DB Projektbyg ApS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-01-28 fjernes Reelle ejere: Mark Wicklander (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-01-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-01-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-01-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-01-28 fjernes Stiftere: Design Byg ApS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-01-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2020-01-16 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-19 Statstidende Dekret
Den 2019-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 fjernes Direktion: Mark Wicklander (direktør) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Direktion: Mark Wicklander (direktør) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2018-09-30 fjernes Direktion: Flemming Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halkevadvej 15, 4200 Slagelse (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 41, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-08-15 tilføjes Kontaktoplysninger: dbpb@outlook.dk (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-08-14 fjernes Kontaktoplysninger: administration@danskbyg.dk (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-01 tilføjes Legale ejere: Mark Wicklander (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-08-01 tilføjes Reelle ejere: Mark Wicklander (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 41, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 41, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-01-01 fjernes Legale ejere: Nigthshade Global LTD (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-19 tilføjes Direktion: Flemming Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2017-12-19 fjernes Direktion: Eva Merete Onsberg (direktør) (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 41, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryethøjvej 9, 3500 Værløse (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryethøjvej 9, 3500 Værløse (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 41, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-20 tilføjes Vedtægter: 2017-06-20 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2017-06-07 tilføjes Vedtægter: 2017-06-07 (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bygge og anlægsvirksomhed, rådgivning & konsulentvirksomhed, udlejning, køb & salg af ejendommen, import & eksport, handel, samt alle aktiviteter afledt heraf. (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2017-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2017-06-07 tilføjes Navne: DB Projektbyg ApS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2017-06-06 fjernes Navne: DANSK BYG SERVICE ApS (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-01 tilføjes Direktion: Eva Merete Onsberg (direktør) (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-06-01 fjernes Direktion: Flemming Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-19 tilføjes Kontaktoplysninger: administration@danskbyg.dk (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2016-12-18 fjernes Kontaktoplysninger: von_onsberg@yahoo.com (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-07 fjernes Legale ejere: COLDCO INVEST ApS (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Nigthshade Global LTD (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dageløkkevej 41, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2015-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Halkevadvej 15, 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-20 tilføjes Direktion: Flemming Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2015-03-20 fjernes Direktion: Mads Mose Onsberg (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive salg, produktion, fremstillingsvirksomhed, undervisning, fabrikation, handel, mineral eftersøgning/drift, at udøve konsulentvirksomhed, virksomhedsrådgivning, rådgivning, udlejning samt køb & salg af inventar og biler/motorcykler/både/fly og øvrige køretøjer, finansiel virksomhed, køb & salg samt udlejning af fast ejendom, import og eksport af varer samt al anden i forbindelse med formålene stående virksomhed. (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2015-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2015-03-20 tilføjes Vedtægter: 2015-03-20 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2015-03-20 fjernes Bestyrelse: Mads Mose Onsberg (formand) (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halkevadvej 15, 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2014-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Jonstrupvej 300, 3500 Værløse (offentliggjort 2014-10-10)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jonstrupvej 300, 3500 Værløse (offentliggjort 2014-10-10)
Den 2014-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryethøjvej 9, 3500 Værløse (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-21 tilføjes Legale ejere: COLDCO INVEST ApS (offentliggjort 2016-03-05)
Den 2014-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryethøjvej 9, 3500 Værløse (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2014-01-01 tilføjes Bestyrelse: Mads Mose Onsberg (formand) (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2014-01-01 tilføjes Direktion: Mads Mose Onsberg (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2014-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive salg, produktion, fremstillingsvirksomhed, undervisning, fabrikation, handel, mineral eftersøgning/drift, at udøve konsulentvirksomhed, virksomhedsrådgivning, rådgivning, udlejning samt køb & salg af inventar og biler/motorcykler/både/fly og øvrige køretøjer, finansiel virksomhed, køb & salg samt udlejning af fast ejendom, import og eksport af vare samt al anden i forbindelse med for¬målene stående virksomhed. (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2014-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: von_onsberg@yahoo.com (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2014-01-01 tilføjes Navne: DANSK BYG SERVICE ApS (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2014-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-01 tilføjes Stiftere: Design Byg ApS (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en Direktør alene. (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2014-01-01 tilføjes Vedtægter: 2014-01-01 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2014-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2014-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-21)