Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2015-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, 1165 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-22 fjernes Binavne: SONIONMEMS ApS, SONION MEMS ApS, SONION LYNGBY ApS, MEMS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-22 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-22 fjernes Kontaktoplysninger: info@sonion.com (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-22 fjernes Navne: PULSE MEMS ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-22 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, 1165 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedøstervej 27-29, 2620 Albertslund (offentliggjort 2014-09-09)
Den 2014-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-05 fjernes Bestyrelse: Alan Howard Benjamin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-05 fjernes Direktion: Michael Charles Bond (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Bestyrelse: Michael Charles Bond (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 fjernes Bestyrelse: Drew Alan Moyer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Direktion: Michael Charles Bond (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 fjernes Direktion: Drew Alan Moyer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-28 tilføjes Bestyrelse: John Allen Houston (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-28 fjernes Bestyrelse: Roger Shahnazarian (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedøstervej 27-29, 2620 Albertslund (offentliggjort 2014-09-09)
Den 2011-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglevangsvej 45, 8700 Horsens (offentliggjort 2009-09-29)
Den 2011-07-27 tilføjes Bestyrelse: Roger Shahnazarian (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-27 fjernes Bestyrelse: Michael James McGrath (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og anden hermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.801.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Vedtægter: 2010-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-12 tilføjes Direktion: Drew Alan Moyer (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Direktion: Jacob Lundgreen Philipsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglevangsvej 45, 8700 Horsens (offentliggjort 2009-09-29)
Den 2009-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Byleddet 12-14, 4000 Roskilde (offentliggjort 2004-12-23)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-16 fjernes Bestyrelse: Edward James Prajzner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-07 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-22 fjernes Binavne: SONIONMENS ApS, SONION MENS ApS, MENS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Binavne: SONIONMENS ApS, SONION MENS ApS, MENS ApS, SONIONMEMS ApS, SONION MEMS ApS, SONION LYNGBY ApS, MEMS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-06 tilføjes Navne: PULSE MEMS ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-08-05 fjernes Navne: PULSE MEMS A/S (offentliggjort 2008-06-04)
Den 2008-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-08-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-10-25)
Den 2008-08-06 fjernes Binavne: SONIONMEMS A/S, SONION MEMS A/S, SONION LYNGBY A/S, MEMS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-30 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af kommunikationsudstyr (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-06-04 tilføjes Navne: PULSE MEMS A/S (offentliggjort 2008-06-04)
Den 2008-06-03 fjernes Navne: SONION MEMS A/S (offentliggjort 2004-12-23)
Den 2008-05-05 tilføjes Bestyrelse: Edward James Prajzner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-05 fjernes Bestyrelse: Peter Ulrik Scheel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 fjernes Bestyrelse: Jan Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af kommunikationsudstyr (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-24 fjernes Bestyrelse: Kent Stevens Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-16 tilføjes Bestyrelse: Jan Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-14 fjernes Bestyrelse: Lars Gade Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-18 tilføjes Bestyrelse: Lars Gade Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sonion.com (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byleddet 12-14, 4000 Roskilde (offentliggjort 2004-12-23)
Den 2004-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: CAT/DTU, Bygning 347, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2003-01-07)
Den 2004-12-23 tilføjes Navne: SONION MEMS A/S (offentliggjort 2004-12-23)
Den 2004-12-22 fjernes Navne: SONION LYNGBY A/S (offentliggjort 2003-10-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-07 tilføjes Direktion: Jacob Lundgreen Philipsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-07 fjernes Direktion: Peter Ulrik Scheel (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-07 tilføjes Navne: SONION LYNGBY A/S (offentliggjort 2003-10-22)
Den 2003-10-06 fjernes Navne: SONIONMEMS A/S (offentliggjort 2002-06-04)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-06 tilføjes Direktion: Peter Ulrik Scheel (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-06 fjernes Direktion: Matthias Müllenborn (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-06 fjernes Bestyrelse: Matthias Müllenborn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.700.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: CAT/DTU, Bygning 347, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2003-01-07)
Den 2003-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: CAT/DTU, Bygning 347, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2001-06-13)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-14 fjernes Revisor: ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE DENMARK. FILIAL AF ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE. SVERIGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-06 tilføjes Navne: SONIONMEMS A/S (offentliggjort 2002-06-04)
Den 2002-05-05 fjernes Navne: MEMS A/S (offentliggjort 2001-05-18)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-01 tilføjes Bestyrelse: Matthias Müllenborn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Direktion: Matthias Müllenborn (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 fjernes Direktion: Peter Ulrik Scheel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: CAT/DTU, Bygning 347, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2001-06-13)
Den 2001-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Byleddet 12-14, 4000 Roskilde (offentliggjort 2001-01-17)
Den 2001-05-04 tilføjes Bestyrelse: Kent Stevens Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-04 fjernes Bestyrelse: Bjarne Solberg Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-04 tilføjes Navne: MEMS A/S (offentliggjort 2001-05-18)
Den 2001-05-03 fjernes Navne: A/S AF 20. DECEMBER 2000 (offentliggjort 2001-01-17)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byleddet 12-14, 4000 Roskilde (offentliggjort 2001-01-17)
Den 2000-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-20 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Solberg Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-20 fjernes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-20 tilføjes Direktion: Peter Ulrik Scheel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-20 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-20 tilføjes Navne: A/S AF 20. DECEMBER 2000 (offentliggjort 2001-01-17)
Den 2000-12-19 fjernes Navne: VICH 6132 A/S (offentliggjort 2000-10-25)
Den 2000-12-20 tilføjes Revisor: ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE DENMARK. FILIAL AF ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE. SVERIGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-20 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-01 tilføjes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Binavne: SONIONMEMS A/S, SONION MEMS A/S, SONION LYNGBY A/S, MEMS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Navne: VICH 6132 A/S (offentliggjort 2000-10-25)
Den 2000-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-10-25)
Den 2000-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)