Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Simon Sørensen | 29.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ivan Joachim Johansen | 01.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Anders Michael Hauch | 08.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Bahnsen | 08.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Meike Bahnsen | 08.02.2008 | 09.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Harke Heinrich Bahnsen | 08.02.2008 | 01.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Bahnsen | 08.02.2008 | 01.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Anders Vilhelm Bork Hansen | 08.02.2008 | 31.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Christian Lennart Gregers Bernhoft | 08.02.2008 | 31.12.2009 | bestyrelsesmedlem |