Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
GRØNTHUSET ApS (CVR 36454873) | NORMAL | 21.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
TRIO LINE HOLDING ApS (CVR 25675800) | NORMAL | 01.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Dallund Slot ApS (CVR 37222895) | NORMAL | 19.07.2016 | 06.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Landbrugets Finansieringsinstitut A/S (CVR 34479089) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.06.2012 | 18.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
FS FINANSSELSKABET A/S (CVR 32467687) | OPLØST EFTER SPALTNING | 30.11.2009 | 28.08.2012 | bestyrelse |
FIONIA ASSET COMPANY A/S (CVR 31934745) | NORMAL | 15.07.2009 | 30.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Scandinavian Cannabis A/S (CVR 31372917) | NORMAL | 17.04.2008 | 29.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
GARTNERIET AF 23.OKTOBER 2009 A/S (CVR 75361718) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.11.2007 | 07.05.2008 | bestyrelse |
ROSANOVA INVEST ApS (CVR 14530398) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.11.2007 | 07.05.2008 | bestyrelse |
GASA GROUP HOLDING A/S (CVR 30272900) | NORMAL | 28.02.2007 | 15.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
GASA GRUPPEN A/S (CVR 25864220) | NORMAL | 28.02.2007 | 07.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
GASA GROUP DENMARK A/S (CVR 25442024) | NORMAL | 13.11.2006 | 05.03.2013 | formand |
NORDIC GREENS A/S (CVR 29634521) | NORMAL | 26.06.2006 | 29.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Raadvad Maleren A/S (CVR 27745695) | NORMAL | 19.04.2006 | 02.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Nordic Greens Bellinge A/S (CVR 19146847) | NORMAL | 16.03.2006 | 29.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
MUP EJENDOMME A/S (CVR 28858566) | OPLØST EFTER FUSION | 22.06.2005 | 29.05.2018 | bestyrelse |
SALGSSELSKAB 1 AF 12/2 2009 A/S (CVR 19214184) | OPLØST EFTER FUSION | 06.04.2005 | 02.11.2006 | bestyrelse |
FARVESALG ApS (CVR 21480401) | NORMAL | 06.04.2005 | 02.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
DOTCH ApS (CVR 21204846) | OPLØST EFTER FUSION | 22.03.2005 | 23.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
A/S FINANSIERINGSSELSKABET SYDJYLLAND (CVR 10835445) | OPLØST EFTER FUSION | 22.04.1987 | 28.08.1996 | bestyrelse |
BG ERHVERVSFINANS A/S (CVR 10657334) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.02.1987 | 22.07.1996 | bestyrelsesmedlem |
FLEXFINANS A/S (CVR 68693918) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.1982 | 28.08.1996 | bestyrelse |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ivan Joachim Johansen | 0 % | 0 % | 0 % | 9,09 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Ivan Joachim Johansen (antal: 22) | 12 | 2 | 8 | 0 |
Pct. | 55 % | 9 % | 36 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ivan Joachim Johansen (antal: 22) | 22 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |