Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Kontaktoplysninger | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hjemmeside | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevej 23, 2400 København NV (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-04-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-04-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-15 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-04-11 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-04-11 fjernes Legale ejere: Montadar Taha Reda (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-04-11 fjernes Navne: AKAD ApS (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-04-11 fjernes ObligatoriskEmail: nimo0506@hotmail.com (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-04-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-04-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-04-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-04-11 fjernes Stiftere: Mansura M. AbdulHussaien (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-04-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2017-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-26)
Den 2017-08-23 fjernes Direktion: Montadar Taha Reda (direktør) (offentliggjort 2017-08-26)
Den 2017-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 23, 2400 København NV (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2017-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 82, 2300 København S (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-22 fjernes Kontaktoplysninger: post@live.dk (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-07 tilføjes Legale ejere: Montadar Taha Reda (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2016-03-06 fjernes Legale ejere: Mansura Mhammad Abdulhussain (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2016-03-07 tilføjes ObligatoriskEmail: nimo0506@hotmail.com (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2016-03-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Montadar Taha Reda (direktør) (offentliggjort 2017-08-26)
Den 2016-01-01 fjernes Direktion: Mansura Mhammad Abdulhussain (direktion) (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-09 fjernes Bestyrelse: Montadar Taha Reda (suppleant) (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-09 fjernes Direktion: Montadar Taha Reda (suppleant) (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-27 tilføjes Bestyrelse: Montadar Taha Reda (suppleant) (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-10-27 tilføjes Direktion: Montadar Taha Reda (suppleant) (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2015-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-08-26)
Den 2015-10-27 tilføjes Vedtægter: 2015-10-27 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 82, 2300 København S (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2014-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Laurids Skaus Gade 3, kl., 2200 København N (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2014-06-02 tilføjes Direktion: Mansura Mhammad Abdulhussain (direktion) (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2014-06-02 fjernes Direktion: Rafal Jasem Nesaif Jasem Al-Zubaidi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er Flybillet (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2014-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Rafal Nesaif (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2014-06-02 tilføjes Vedtægter: 2014-06-02 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2014-06-01 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2014-05-31 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2014-06-02)
Den 2014-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Laurids Skaus Gade 3, kl., 2200 København N (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2014-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 82, 2300 København S (offentliggjort 2014-05-30)
Den 2014-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 82, 2300 København S (offentliggjort 2014-05-30)
Den 2014-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Laurids Skaus Gade 3, kl., 2200 København N (offentliggjort 2014-05-22)
Den 2014-04-25 tilføjes Direktion: Rafal Jasem Nesaif Jasem Al-Zubaidi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 fjernes Direktion: Mansura M. AbdulHussaien (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 fjernes Bestyrelse: Mansura M. AbdulHussaien (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-15 tilføjes Hjemmeside: www.smartrevision.dk (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2014-03-15 fjernes Hjemmeside: www.smartrevision.dk (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2014-06-02)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-10)
Den 2013-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-10)
Den 2013-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Laurids Skaus Gade 3, kl., 2200 København N (offentliggjort 2014-05-22)
Den 2013-12-15 tilføjes Bestyrelse: Mansura M. AbdulHussaien (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-15 tilføjes Direktion: Mansura M. AbdulHussaien (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2013-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-15 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2013-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2013-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2013-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: post@live.dk (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2013-12-15 tilføjes Legale ejere: Mansura Mhammad Abdulhussain (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2013-12-15 tilføjes Navne: AKAD ApS (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2013-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2013-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2013-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2013-12-15 tilføjes Stiftere: Mansura M. AbdulHussaien (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2013-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2013-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-26)