Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Fritz Larsen | 06.12.2006 | 20.08.2008 | direktion |
Katja Gindrup | 06.12.2006 | 20.08.2008 | direktion |
Johnny J. Ho | 06.12.2006 | 20.08.2008 | direktion |
Gen-Shen Chen | 15.03.2002 | 20.08.2008 | direktion |
Allan Munk Nielsen | 02.08.2000 | 20.08.2008 | direktion |
Fritz Larsen | 02.08.2000 | 15.03.2002 | direktion |
Katja Gindrup | 02.08.2000 | 15.03.2002 | direktion |