Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Bibranche | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Navne | Kapital | Kapitalvaluta | Hovedbranche | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Binavne | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-15 fjernes Revisor: Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2015-11-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Alfa Tower A/S. (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2016-03-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STJERNE UDVIKLING KOLDING A/S. (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-04-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ELKÆRHOLM PARKEN KOLDING A/S. (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-07-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DALBY PARKEN KOLDING A/S. (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-11-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SAXO PARKEN KOLDING ApS. (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2018-04-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DIESELLA PARKEN KOLDING APS. (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: StartupBoost A/S. (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2018-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØHOLM UDVIKLING KOLDING APS. (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2019-04-23 sletter virksomheden Ejerskaber: HOLBERGS HAVE KOLDING ApS. (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2019-06-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LYKKES HAVE KOLDING ApS. (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2019-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STJERNEPARKEN KOLDING 1 ApS. (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STJERNEPARKEN KOLDING 2 ApS. (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STJERNEPARKEN KOLDING 3 ApS. (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STJERNEPARKEN KOLDING 4 ApS. (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STJERNEPARKEN KOLDING 5 ApS. (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2020-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØHOLMPARKEN KOLDING 1 ApS. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØHOLMPARKEN KOLDING 2 ApS. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØHOLMPARKEN KOLDING 3 ApS. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØHOLMPARKEN KOLDING 4 ApS. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØHOLMPARKEN KOLDING 5 ApS. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØHOLMPARKEN KOLDING 6 ApS. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOLBERGS HAVE KOLDING ApS. (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-20 tilføjes Bestyrelse: Camilla Schou Legarth (formand) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-20 fjernes Bestyrelse: Charlotte Schou Legarth (formand) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-19 fjernes Bestyrelse: Camilla Schou Legarth (bestyrelse) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 10, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 10, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-27 tilføjes Reelle ejere: Pierre Legarth (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-22 tilføjes Revisor: Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2016-06-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 10, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 10, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 10, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2015-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 32, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 32, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 32, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-23 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2015-04-26)
Den 2015-04-23 tilføjes Hjemmeside: www.pierre@pierre-ejendomme.dk (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-02-26 tilføjes Bestyrelse: Rikke Schou Legarth (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-26 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2015-02-26 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-11-07 tilføjes Kontaktoplysninger: pierre@pierre-ejendomme.dk (offentliggjort 2014-11-10)
Den 2014-11-06 fjernes Kontaktoplysninger: pierre@pierre.dk (offentliggjort 2014-11-10)
Den 2014-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: pierre@pierre.dk (offentliggjort 2014-11-10)
Den 2014-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i ejendomme m.v. samt anden ifølge bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-04-01 tilføjes Vedtægter: 2014-04-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-07-08 tilføjes Navne: PIERRE EJENDOMME A/S (offentliggjort 2013-07-08)
Den 2013-07-07 fjernes Navne: PL KOLDING EJENDOMME A/S (offentliggjort 2010-10-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 3.500.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-08-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-05-22)
Den 2011-08-09 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (offentliggjort 2014-05-22)
Den 2011-08-09 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-05-22)
Den 2011-01-20 tilføjes Bestyrelse: Camilla Schou Legarth (bestyrelse) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2011-01-20 fjernes Bestyrelse: Gunner Christian Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-09-29 tilføjes Navne: PL KOLDING EJENDOMME A/S (offentliggjort 2010-10-18)
Den 2010-09-28 fjernes Navne: PIERRE.DK EJENDOMME A/S (offentliggjort 2004-06-30)
Den 2010-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-09-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2010-06-30 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-05-22)
Den 2009-11-19 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (offentliggjort 2014-05-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde (offentliggjort 2000-09-13)
Den 2007-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 32, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2007-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Trianglen 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2005-03-14)
Den 2005-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trianglen 12, 6000 Kolding (offentliggjort 2005-03-14)
Den 2005-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Albuen 24, 6000 Kolding (offentliggjort 2005-01-04)
Den 2004-06-29 tilføjes Binavne: PL KOLDING UDVIKLING A/S, PL KOLDING MANAGEMENT A/S, PL KOLDING EJENDOMME A/S, PL KOLDING BOLIGUDLEJNING A/S, 5 STAR BYG A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-05-03 tilføjes Bestyrelse: Gunner Christian Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 3.375.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-05-03 tilføjes Navne: PIERRE.DK EJENDOMME A/S (offentliggjort 2004-06-30)
Den 2004-05-02 fjernes Navne: PL MOTORSPORT ApS (offentliggjort 2000-08-17)
Den 2004-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-06-30)
Den 2004-05-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-07-07)
Den 2000-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albuen 24, 6000 Kolding (offentliggjort 2005-01-04)
Den 2000-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2000-07-10)
Den 2000-08-03 tilføjes Direktion: Pierre Legarth (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-08-03 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-08-03 tilføjes Navne: PL MOTORSPORT ApS (offentliggjort 2000-08-17)
Den 2000-08-02 fjernes Navne: PBH 27.411 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-03 tilføjes Revisor: H. MARTINSEN. VEJEN - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-08-03 fjernes Revisor: Harry Aamann, H. MARTINSEN. VEJEN - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2000-07-10)
Den 2000-07-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde (offentliggjort 2000-09-13)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-07-01 tilføjes Legale ejere: PIERRE FINANS GROUP A/S (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2000-07-01 tilføjes Navne: PBH 27.411 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-07-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-07-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-07-07)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)