Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Navne | Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2011-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JES P. JESSEN EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2020-01-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Kilen 9 A/S. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-10-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-19 tilføjes Legale ejere: Jes Peter Jessen (offentliggjort 2017-11-04)
Den 2016-10-18 fjernes Legale ejere: Jes Peter Jessen (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-04 tilføjes Legale ejere: Jes Peter Jessen, Ulrik Jessen, Morten Warchulski Jessen (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-03 fjernes Legale ejere: Jes Peter Jessen (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-10-19 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Jessen, Morten Warchulski Jessen, Jes Peter Jessen (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2016-10-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-03 tilføjes Vedtægter: 2016-10-03 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-04 tilføjes Bestyrelse: Birthe Margrethe Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2001-01-23)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-11-06)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 34, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 34, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med biler og reservedele, drive tilhørende værksteder samt finansiering og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Navne: J.P. JESSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2003-07-01 tilføjes Vedtægter: 2003-07-01 (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2003-06-30 fjernes Navne: JES PETER JESSEN A/S (offentliggjort 2000-07-07)
Den 2002-09-12 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-31 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-31 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-11-06)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 34, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-29 tilføjes Bestyrelse: Ruth Jessen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Direktion: Jes Peter Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2001-01-23)
Den 2000-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Navne: JES PETER JESSEN A/S (offentliggjort 2000-07-07)
Den 2000-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-06-29 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Stiftere: Jes Peter Jessen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-07-07)
Den 2000-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-20 tilføjes Legale ejere: Jes Peter Jessen (offentliggjort 2016-10-31)