Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jes Peter Jessen | 04.10.2016 | 18.10.2016 | 10,00-14,99% | 100,00 % |
Jes Peter Jessen | 20.06.2000 | 03.10.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Ejendomsselskabet Kilen 9 A/S (CVR 41256230) | NORMAL | 16.01.2020 | 100,00% | 100,00% |
JES P. JESSEN EJENDOMME A/S (CVR 33773102) | NORMAL | 29.06.2011 | 100,00% | 100,00% |