Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 35, 1058 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-13 fjernes Bestyrelse: Bent Albin Nilsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-13 fjernes Direktion: Bent Albin Nilsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-13 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-13 fjernes Navne: E. & B. EJENDOM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-13 fjernes Revisor: Ole Bernhard Nielsen, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-13 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-01-16)
Den 2005-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 fjernes Bestyrelse: Jens Wichmand Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-20 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 35, 1058 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-11 tilføjes Bestyrelse: Jens Wichmand Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-11 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-11 tilføjes Direktion: Bent Albin Nilsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-11 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed, herunder salg og udlejning af fast ejendom og løsøre. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-11 tilføjes Navne: E. & B. EJENDOM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-10 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 2172 (offentliggjort 2000-06-15)
Den 2000-10-11 tilføjes Revisor: Ole Bernhard Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-11 tilføjes Vedtægter: 2000-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-20 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-20 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-20 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-01-16)
Den 2000-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-20 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 2172 (offentliggjort 2000-06-15)
Den 2000-05-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-20 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)