Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Ejerskaber | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Revisor | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er selv eller gennem andre former for selskabskonstruktioner at drive havnevirksomhed og havnerelateret virksomhed inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning samt at drive enhver anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er beslægtet hermed, herunder tjenesteydelser vedrørende den nævnte virksomhed. (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af en registreret direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2005-06-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FREDERICIA HAVN EJENDOMME I A/S. (offentliggjort 2014-12-23)
Den 2014-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Taulov DryPort A/S. (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2023-08-29 tilføjes Vedtægter: 2023-08-29 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-04-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er selv eller gennem datterselskaber at drive havnevirksomhed og havnerelateret virksomhed m.v., alt indenfor lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med eventuelle senere ændringer. Selskabets indtægter, bortset fra eventuelt udbytte i henhold til § 11.2, må alene an vendes til selskabets formål. (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2020-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2020-05-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-21 tilføjes Vedtægter: 2020-04-21 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2020-04-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Overgaard Andersen (næstformand) (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-01 fjernes Bestyrelse: Marco Nikolai Bang Skou-Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-02-26 tilføjes Bestyrelse: Marco Nikolai Bang Skou-Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-02-26 fjernes Bestyrelse: Villads Kirkegaard-Jensen (næstformand) (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 74, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Centerhavnsvej 13, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-15 fjernes Bestyrelse: Lotte Engsig-Karup Cederskjold (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-06-19 tilføjes Bestyrelse: Villads Kirkegaard-Jensen (næstformand) (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-06-18 fjernes Bestyrelse: Morten Højrup Dethlefsen (næstformand) (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-19 tilføjes Direktion: Morten Højrup Dethlefsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-19 fjernes Direktion: Rune Dalgaard Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-06 tilføjes Bestyrelse: Morten Højrup Dethlefsen (næstformand) (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-02-05 fjernes Bestyrelse: Villads Kirkegaard-Jensen (næstformand) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-01 fjernes Bestyrelse: Nils Skeby (formand) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-12-19 tilføjes Bestyrelse: Lotte Engsig-Karup Cederskjold (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-12-19 fjernes Bestyrelse: Eva Bonne Alkærsig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-15 tilføjes Bestyrelse: Eva Bonne Alkærsig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2017-09-15 fjernes Bestyrelse: Jacob Gerdes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-01 tilføjes Direktion: Rune Dalgaard Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2017-08-01 fjernes Direktion: Jacob Gerdes (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centerhavnsvej 13, 7000 Fredericia (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2016-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Centerhavn 13-17, 7000 Fredericia (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-19 tilføjes Kontaktoplysninger: post@adp-as.dk (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2016-01-08 tilføjes Bestyrelse: Villads Kirkegaard-Jensen (næstformand) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2016-01-08 fjernes Bestyrelse: Poul Vinther Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-28 tilføjes Bestyrelse: Nils Skeby (formand) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2015-08-28 fjernes Bestyrelse: Arne Tirsgaard (formand) (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-04-16 tilføjes Bestyrelse: Arne Tirsgaard (formand) (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-04-16 fjernes Bestyrelse: Jens Peter Peters (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-10 tilføjes Bestyrelse: Jacob Gerdes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-10 fjernes Bestyrelse: Søren Møller Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-10 tilføjes Direktion: Jacob Gerdes (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-10 fjernes Direktion: Søren Møller Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centerhavn 13-17, 7000 Fredericia (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2013-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesthavnsvej 33, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive havnevirksomhed indenfor lov nr. 326af 28. maj 1999 om havne med eventuelle senere ændringer. Selskabets indtægter, bortset fra eventuel udbytte i henhold til § 11.3, må alene anvendes til selskabets formål. (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2013-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2013-04-22 tilføjes Vedtægter: 2013-04-22 (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2012-05-25 tilføjes Bestyrelse: Søren Møller Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-25 fjernes Bestyrelse: Bo Tarbensen Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-25 tilføjes Direktion: Søren Møller Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-25 fjernes Direktion: Bo Tarbensen Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Erhvervshavne (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne) (offentliggjort 2001-06-26)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-02-20)
Den 2007-04-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-22 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Bestyrelse: Poul Vinther Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-11 tilføjes Bestyrelse: Bo Tarbensen Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-11 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Skøtt (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-11 tilføjes Direktion: Bo Tarbensen Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-11 fjernes Direktion: Poul Erik Skøtt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-01-01 tilføjes Legale ejere: ASSOCIATED DANISH PORTS A/S (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-18 tilføjes Bestyrelse: Jens Peter Peters (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-18 fjernes Bestyrelse: Arne Tirsgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-26 tilføjes Bestyrelse: Arne Tirsgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-26 fjernes Bestyrelse: Uffe Steiner Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-28 tilføjes Hovedbranche: Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne) (offentliggjort 2001-06-26)
Den 2000-03-27 fjernes Hovedbranche: Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne) (offentliggjort 2000-08-17)
Den 2000-03-27 tilføjes Bestyrelse: Uffe Steiner Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-27 tilføjes Direktion: Poul Erik Skøtt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-27 tilføjes Navne: FREDERICIA HAVN A/S (offentliggjort 2000-03-30)
Den 2000-03-26 fjernes Navne: FREDERICIA HAVN A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-27 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-27 tilføjes Stiftere: FREDERICIA KOMMUNE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-03-30)
Den 2000-03-26 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesthavnsvej 33, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-02-20)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne) (offentliggjort 2000-08-17)
Den 2000-01-01 tilføjes Navne: FREDERICIA HAVN A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)