Formål |
---|
Selskabets formål er selv eller gennem andre former for selskabskonstruktioner at drive havnevirksomhed og havnerelateret virksomhed inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning samt at drive enhver anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er beslægtet hermed, herunder tjenesteydelser vedrørende den nævnte virksomhed. |
Sidst opdateret den 18.09.2023 og angivet som gældende fra 12.09.2023 (386 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabets formål er selv eller gennem andre former for selskabskonstruktioner at drive havnevirksomhed og havnerelateret virksomhed inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning samt at drive enhver anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er beslægtet hermed, herunder tjenesteydelser vedrørende den nævnte virksomhed | 12.09.2023 | |
Selskabets formål er selv eller gennem datterselskaber at drive havnevirksomhed og havnerelateret virksomhed m.v., alt indenfor lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med eventuelle senere ændringer. Selskabets indtægter, bortset fra eventuelt udbytte i henhold til § 11.2, må alene an vendes til selskabets formål | 05.05.2020 | 11.09.2023 |
Selskabets formål er at drive havnevirksomhed indenfor lov nr. 326af 28. maj 1999 om havne med eventuelle senere ændringer. Selskabets indtægter, bortset fra eventuel udbytte i henhold til § 11.3, må alene anvendes til selskabets formål | 22.04.2013 | 04.05.2020 |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 01.01.2000 (9041 dage). |
Branche |
---|
Erhvervshavne (522210). |
Sidst opdateret den 27.12.2007 og angivet som gældende fra 01.01.2008 (6119 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Erhvervshavne (522210) | 01.01.2008 | |
Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne) (632210) | 28.03.2000 | 31.12.2007 |
Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne) (632210) | 01.01.2000 | 27.03.2000 |
Revisionfravalgt |
---|
false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 01.01.2000 (9041 dage). |
Revisor |
---|
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 01.07.2011 (4842 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 01.07.2011 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 22.03.2007 | 01.07.2011 |
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 27.03.2000 | 19.04.2007 |
PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab | 27.03.2000 | 22.03.2007 |
Virksomhedsform |
---|
60. |
Sidst opdateret den 30.03.2000 og angivet som gældende fra 27.03.2000 (8955 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
60 | 27.03.2000 | |
270 | 01.01.2000 | 26.03.2000 |
Kontaktoplysninger |
---|
post@adp-as.dk. |
Sidst opdateret den 19.05.2016 og angivet som gældende fra 19.05.2016 (3058 dage). |
Telefonnummer |
---|
79215000. |
Sidst opdateret den 25.05.2001 og angivet som gældende fra 21.05.2001 (8535 dage). |
Navne |
---|
FREDERICIA HAVN A/S. |
Sidst opdateret den 30.03.2000 og angivet som gældende fra 27.03.2000 (8955 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
FREDERICIA HAVN A/S | 27.03.2000 | |
FREDERICIA HAVN A/S UNDER STIFTELSE | 01.01.2000 | 26.03.2000 |
Tegningsregel |
---|
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af en registreret direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening. |
Sidst opdateret den 18.09.2023 og angivet som gældende fra 12.09.2023 (386 dage). |
Fortolkning (3 tegningsmuligheder) |
---|
formanden + 1 bestyrelsesmedlem |
en registreret direktør + 1 bestyrelsesmedlem |
bestyrelsen |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af en registreret direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening | 12.09.2023 | |
Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem | 05.05.2020 | 11.09.2023 |
Selskabet tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse | 22.04.2013 | 04.05.2020 |
Bibranche |
---|
Udlejning af erhvervsejendomme. |
Sidst opdateret den 04.01.2008 og angivet som gældende fra 02.01.2008 (6118 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Udlejning af erhvervsejendomme | 02.01.2008 | |
Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2000 | 30.12.2007 |