Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
David Tomas Perelman | 01.07.2003 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Reinhard Soika | 27.09.2001 | 01.07.2003 | direktør |
Peder Taus Christensen | 01.02.2001 | 17.09.2001 | direktør |
Carl-Otto Kaare Møller-Holst | 24.04.1973 | 15.11.2000 | direktør |
Ole Tolstrup Krogsgaard | 24.04.1973 | 07.04.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Wallevik | 07.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
David Tomas Perelman | 25.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Ib Sønderby Larsen | 01.07.1998 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knut Henning Gotfredsen | 30.06.2012 | 25.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Christian Reinhard Soika | 22.10.2001 | 07.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Carl-Otto Kaare Møller-Holst | 25.11.1999 | 15.11.2000 | bestyrelsesmedlem |
Ole Tolstrup Krogsgaard | 24.04.1973 | 30.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ellen Magda Vallevik | 24.04.1973 | 25.11.1999 | bestyrelsesmedlem |
Paul Bjørn Scheffmann Wallevik | 24.04.1973 | 28.06.1999 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Kristian Bredholt | 24.04.1973 | 07.10.1991 | bestyrelsesmedlem |