Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Hvidhvask | Bestyrelse | ||||
Formål | Revisor | Hovedbranche | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Interessenter | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@proark.com (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2012-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET ASTORIA, KØBENHAVN. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2012-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S ASTORIA, KØBENHAVN. (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren eller to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-09 tilføjes Vedtægter: 2019-05-09 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: MKA GOLF INVEST A/S (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-01 fjernes Legale ejere: Henrik Bjørn Heineke (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-05-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-10-01 tilføjes Legale ejere: Michael Kaa Andersen (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Legale ejere: Hans Hellstrøm Henningsen, John Olsen, Peter Morten Andreassen (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2014-03-04 tilføjes Bestyrelse: Peter Morten Andreassen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-04 fjernes Bestyrelse: John Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved køb og udlejning af ejendommen beliggende : Banegårdspladsen 4, 1570 København V, matr.nr. 359 Vestervold Kvarter, København (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren, to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af det kommitterede bestyrelsesmedlem alene. (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2013-02-27 tilføjes Vedtægter: 2013-02-27 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-12-10 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Legale ejere: K/S ASTORIA, KØBENHAVN (offentliggjort 2016-09-19)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2011-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2009-02-23 tilføjes Bestyrelse: John Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-03-14)
Den 2003-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2003-07-09)
Den 2003-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 20, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-01 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-01 fjernes Revisor: JØRGEN JOHANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-14 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-03-14)
Den 2000-03-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-28 tilføjes Navne: K/S ASTORIA, KØBENHAVN (offentliggjort 2000-07-28)
Den 2000-02-27 fjernes Navne: K/S HOTEL ASTORIA (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-29 tilføjes Legale ejere: Henrik Bjørn Heineke, Mikael Juul Erthmann (offentliggjort 2018-09-28)
Den 1999-12-28 tilføjes Legale ejere: Ole Munksgaard Hansen (offentliggjort 2016-09-09)
Den 1999-12-19 tilføjes Legale ejere: Jørgen Krog Kaufmann (offentliggjort 2016-09-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 20, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-15 tilføjes Bestyrelse: Michael Kaa Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-15 tilføjes Interessenter: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET ASTORIA, KØBENHAVN (offentliggjort 2000-07-28)
Den 1999-12-15 tilføjes Navne: K/S HOTEL ASTORIA (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1999-12-15 tilføjes Revisor: JØRGEN JOHANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2000-07-28)
Den 1999-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)