Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lene Høj Larsen | 18.11.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steffen Larsen | 04.08.2022 | 18.11.2022 | adm. dir |
Lene Høj Larsen | 04.08.2022 | 17.11.2022 | direktør |
Lene Høj Larsen | 16.12.2017 | 03.08.2022 | adm. dir |
Lene Høj Larsen | 30.12.1999 | 15.12.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Joakim Høj Larsen | 06.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lene Høj Larsen | 16.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Simon Høj Larsen | 16.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Larsen | 16.12.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Bertel Rasmussen | 25.04.2001 | 01.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Larsen | 25.04.2001 | 01.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Lene Høj Larsen | 25.04.2001 | 01.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Uffe Jeppesen | 25.04.2001 | 20.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
Arne Buch | 25.04.2001 | 20.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Rasmussen Thygesen | 25.04.2001 | 12.03.2002 | bestyrelsesmedlem |