Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapitalvaluta |
Den 2000-03-02 sletter virksomheden Ejerskaber: SØREN ENGGAARD A/S. (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2014-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: AMBERCON A/S. (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2014-04-11 sletter virksomheden Ejerskaber: CONNOVATE ApS. (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2015-11-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Sønder Skovgaard II A/S. (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 sletter virksomheden Ejerskaber: CONNOVATE ApS. (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2018-04-16 sletter virksomheden Ejerskaber: SØREN ENGGAARD A/S. (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-04-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Sønder Skovgaard II ApS. (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Indkildevej 6, 1., 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 fjernes Bestyrelse: Inger Mulvad Enggaard (formand) (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 fjernes Direktion: Søren Enggaard (direktion) (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-04-30 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-26 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 fjernes Legale ejere: Carsten Enggaard, Torben Enggaard, Søren Enggaard (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 fjernes Navne: SØNDER SKOVGAARD ApS (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 fjernes Reelle ejere: Carsten Enggaard, Torben Enggaard, Søren Enggaard (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 fjernes Stiftere: Advokatfirmat Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indkildevej 6, 1., 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Indkildevej 6, 1., 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indkildevej 6, 1., 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Indkildevej 6, 1., 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2015-04-30 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2011-12-23 tilføjes Legale ejere: Carsten Enggaard, Torben Enggaard, Søren Enggaard (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2011-12-23 tilføjes Reelle ejere: Carsten Enggaard, Torben Enggaard, Søren Enggaard (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2011-12-19 tilføjes Bestyrelse: Inger Mulvad Enggaard (formand) (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2011-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrug, handel, håndværk, industri og investering samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2011-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2011-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af formanden alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2011-12-19 tilføjes Vedtægter: 2011-12-19 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2011-12-19 fjernes Binavne: SØREN ENGGAARD HOLDING ApS, MTS-SØREN ENGGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2010-01-25 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 266.820,00 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2010-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2007-08-02)
Den 2007-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indkildevej 6, 1., 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2007-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 2, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2002-12-13)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2007-08-02)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Agerbrug i øvrigt (offentliggjort 2003-04-03)
Den 2006-07-04 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-04 fjernes Revisor: Kaj Palsgård Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 2, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2002-12-13)
Den 2002-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 2, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 1999-12-28)
Den 2000-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 2, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 1999-12-28)
Den 1999-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 174, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-22 tilføjes Direktion: Søren Enggaard (direktion) (offentliggjort 2019-11-28)
Den 1999-12-22 fjernes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 tilføjes Navne: SØNDER SKOVGAARD ApS (offentliggjort 2019-11-28)
Den 1999-12-21 fjernes Navne: ABN NR. 380 ApS (offentliggjort 1999-12-01)
Den 1999-12-22 tilføjes Revisor: Kaj Palsgård Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-22 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 174, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-26 tilføjes Binavne: SØREN ENGGAARD HOLDING ApS, MTS-SØREN ENGGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Direktion: Henrik Calum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-04-30 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 1999-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-26 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 1999-11-26 tilføjes Hovedbranche: Agerbrug i øvrigt (offentliggjort 2003-04-03)
Den 1999-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Navne: ABN NR. 380 ApS (offentliggjort 1999-12-01)
Den 1999-11-26 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 1999-11-26 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 1999-11-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-28)
Den 1999-11-26 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Stiftere: Advokatfirmat Børge Nielsen I/S (offentliggjort 2019-11-28)
Den 1999-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 1999-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-28)