Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Rygaard Lassen | 10.12.1964 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Hillerup Lyhne | 12.04.2010 | 28.09.2012 | direktør |
Johannes Lassen | 10.12.1964 | 12.02.1992 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Rygaard Lassen | 15.06.2022 | 17.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mads Peter Sommerlund | 15.06.2022 | 17.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jan Kristian Zimmermann | 01.10.2021 | 17.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Rygaard Lassen | 08.02.2017 | 15.06.2022 | formand |
Peter Larsson | 08.02.2017 | 30.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Finn Hillerup Lyhne | 28.09.2012 | 25.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Finn Hillerup Lyhne | 22.04.2010 | 01.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Lassen | 12.04.2010 | 08.02.2017 | formand |
Geert Noer | 26.02.2008 | 25.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
John Klindt | 30.06.2000 | 26.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Knud Christensen | 13.01.1995 | 28.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Morten Krarup | 13.01.1995 | 13.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Rygaard Lassen | 10.12.1964 | 14.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Rygaard Lassen | 10.12.1964 | 07.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Rygaard Lassen | 10.12.1964 | 12.02.1992 | bestyrelsesmedlem |
Conny Ena Rygaard Lassen | 10.12.1964 | 12.02.1992 | formand |