Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ILI ADVOKATHOLDINGSELSKAB ApS (CVR 19181898) | NORMAL | 15.02.1996 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
NETROM ApS (CVR 16680796) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 25.01.1993 | 16.07.2012 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DEN FYNSKE BLADFOND (CVR 36339810) | NORMAL | 31.12.2010 | 31.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
GF FONDENS EJERSELSKAB A/S (CVR 30987144) | NORMAL | 10.09.2009 | 14.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
GF FONDEN (CVR 32090265) | NORMAL | 10.09.2009 | 14.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
NETJORDEMODEREN ApS (CVR 24221490) | TVANGSOPLØST | 18.03.2002 | 02.12.2002 | bestyrelse |
LUMBYHOLM A/S (CVR 73264618) | OPLØST EFTER FUSION | 17.10.2000 | 05.04.2002 | formand |
ANDERSEN & BLÆSBJERG REKLAMEBUREAU. AKTIESELSKAB (CVR 12505086) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.04.1995 | 29.05.2002 | formand |
JOHS. LASSEN. FJELLEBROEN A/S (CVR 24605728) | NORMAL | 13.01.1995 | 13.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
HOLDINGSELSKABET JOHANNES LASSEN A/S (CVR 39336219) | NORMAL | 13.01.1995 | 13.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Aabo-Ideal A/S (CVR 77117911) | NORMAL | 13.01.1995 | 13.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
OMATIC ApS HANDELS- OG INGENIØRFIRMA (CVR 66340910) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 13.01.1995 | 29.11.2000 | bestyrelse |
BAGO FINANS ApS (CVR 10913373) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 13.01.1995 | 14.02.2000 | bestyrelsesmedlem |
INFOCO-SYSTEMET ApS (CVR 13931933) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 19.06.1992 | 05.05.1997 | bestyrelse |
IDEAL-LINE A/S (CVR 18134985) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.1987 | 06.01.2000 | bestyrelse |
HURADIA A/S (CVR 10612403) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.1987 | 12.12.1995 | bestyrelsesmedlem |
MEDICAL INFORMATIC A/S (CVR 10299381) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.05.1986 | 29.09.1992 | bestyrelse |
MB ENGINEERING, MASKINFABRIKKEN KNARREBORG ApS (CVR 10075092) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.01.1986 | 05.01.1989 | bestyrelse |
SYDTEX, TEXTILFARVERI ApS (CVR 13526583) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.11.1985 | 09.12.1988 | bestyrelse |
REVISIONSFIRMAET JENS BRØCHNER A/S (CVR 79204218) | TVANGSOPLØST | 10.10.1985 | 18.12.1987 | bestyrelse |
REVISIONSFIRMAET PEDER C. PEDERSEN A/S (CVR 16905496) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.09.1985 | 01.03.1989 | bestyrelse |
ROSENGÅRDENS MATERIALHANDEL A/S (CVR 74463118) | OPLØST EFTER FUSION | 09.02.1984 | 04.12.2000 | bestyrelse |
MARTIN PROFESSIONAL A/S (CVR 73100119) | OPLØST EFTER FUSION | 30.12.1982 | 31.10.1988 | bestyrelse |
KSJ INVEST ApS (CVR 88136918) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.10.1979 | 21.12.1995 | bestyrelsesmedlem |
KARSTEN HOLCK PEDERSEN, MØBELFABRIK A/S (CVR 15423099) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.05.1979 | 17.02.1993 | bestyrelse |
ERIC STORM HOLDING ApS (CVR 46335511) | NORMAL | 21.04.1976 | 27.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Nakszynski Group ApS (CVR 53605915) | NORMAL | 14.04.1975 | 24.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Nakszynski Group ApS (CVR 53605915) | NORMAL | 14.04.1975 | 05.05.1992 | formand |
ERIC STORM A/S (CVR 40755519) | NORMAL | 03.11.1972 | 27.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
BODOTEX INTERNATIONAL A/S (CVR 36651814) | NORMAL | 30.11.1970 | 24.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
BODOTEX INTERNATIONAL A/S (CVR 36651814) | NORMAL | 30.11.1970 | 05.05.1992 | formand |
A/S BULSØ (CVR 25500016) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.1964 | 22.05.1991 | bestyrelse |
FYENS STIFTSTIDENDE A/S (CVR 45765415) | NORMAL | 04.12.1953 | 26.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
IDH CONSULT ApS (CVR 10018463) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.11.2001 | 30.06.2002 | adm. dir |
ILI ADVOKATHOLDINGSELSKAB ApS (CVR 19181898) | NORMAL | 15.02.1996 | 30.06.2006 | direktør |
NETROM ApS (CVR 16680796) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 25.01.1993 | 01.12.2011 | direktion |
SYDTEX, TEXTILFARVERI ApS (CVR 13526583) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.11.1985 | 03.02.1988 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Krarup | 10,53 % | 10,53 % | 10,53 % | 23,68 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Morten Krarup (antal: 38) | 12 | 9 | 16 | 1 |
Pct. | 32 % | 24 % | 42 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Krarup (antal: 44) | 31 | 4 | 1 | 8 |
Pct. | 70 % | 9 % | 2 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
DANSK LYNFROST A/S (CVR 39296918) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1942-11-03 | 2000-10-31 | likvidator |
OMATIC ApS HANDELS- OG INGENIØRFIRMA (CVR 66340910) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 2000-11-29 | 2001-04-16 | likvidator |
FTO, FORSIKRINGSSELSKABERNES TAKSATOR ORGANISATION (CVR 86914328) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2003-05-09 | 2007-05-31 | likvidator |
IDETRONIC ApS (CVR 33513119) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1987-04-28 | likvidator | |
GULDSMED KARL J. RASMUSSEN ApS (CVR 82847928) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1977-10-30 | 1996-03-22 | likvidator |
SCT. HANS BOGTRYKKERI, ODENSE A/S (CVR 10082404) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1986-01-02 | 1992-03-03 | likvidator |