Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1996-10-11 fjernes Navne: MATADOR FOOD AND EXPORT COMPANY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Bragesvej 18, 4100 Ringsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-30 fjernes Bestyrelse: Egil Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-30 fjernes Direktion: Ole Jakobsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-12 fjernes Bestyrelse: Ib Martin Nørgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-22 fjernes Bestyrelse: Christian Johansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-09 fjernes Revisor: Jens Albert Langkilde Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-06 fjernes Bestyrelse: Per Munkholm Bertelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-07 tilføjes Vedtægter: 1985-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bragesvej 18, 4100 Ringsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-06 tilføjes Bestyrelse: Per Munkholm Bertelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-06 tilføjes Direktion: Ole Jakobsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-06 tilføjes Navne: MATADOR FOOD AND EXPORT COMPANY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-06 tilføjes Revisor: Jens Albert Langkilde Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)