Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Binavne |
Den 2008-07-21 sletter virksomheden Ejerskaber: LANGELANDSFESTIVAL A/S. (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2012-07-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Idrætten ApS. (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2013-07-24 sletter virksomheden Ejerskaber: FC NORDSJÆLLAND A/S. (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2017-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttergårdsvej 116, 3520 Farum (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-07 fjernes Bestyrelse: Allan Kim Pedersen (formand) (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-07 fjernes Direktion: Carsten Pedersen (direktion) (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-07 fjernes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-07 fjernes Legale ejere: AKP Group A/S (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-07 fjernes Navne: NCF 01 Holding A/S (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-07 fjernes Reelle ejere: Allan Kim Pedersen (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-07 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-07 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttergårdsvej 116, 3520 Farum (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2016-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Idrætsvænget 2, 3520 Farum (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at eje aktier, anparter og andre kapitalandele i hermed beslægtede eller relaterede selskaber og virke som moderselskab for disse. (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-12-18 tilføjes Navne: NCF 01 Holding A/S (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-12-17 fjernes Navne: FC NORDSJÆLLAND HOLDING A/S (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-18 tilføjes Vedtægter: 2015-12-18 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-14 tilføjes Legale ejere: AKP Group A/S (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2010-06-13 fjernes Legale ejere: AKP Group A/S (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2010-06-14 tilføjes Reelle ejere: Allan Kim Pedersen (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2010-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at eje aktier i FC Nordsjælland A/S samt at eje aktier, anparter og andre kapitalandele i hermed beslægtede eller relaterede selskaber og virke som moder-selskab for disse. (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2010-05-31 tilføjes Legale ejere: AKP Group A/S (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2010-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden alene eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2010-05-31 tilføjes Vedtægter: 2010-05-31 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2010-05-24 tilføjes Bestyrelse: Carsten Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2010-05-24 fjernes Bestyrelse: Bente Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Idrætsklubber (offentliggjort 1999-11-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Idrætsvænget 2, 3520 Farum (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Idrætsvænget 2, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 8.199.331,00 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2006-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2005-12-05 tilføjes Bestyrelse: Bente Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-05 fjernes Bestyrelse: Erik Ludvig Berendt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-30 fjernes Direktion: Michael Axelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-13 tilføjes Bestyrelse: Michael Vinther (næstformand) (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2004-12-13 fjernes Bestyrelse: Michael Henriksen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-29 tilføjes Bestyrelse: Michael Henriksen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-29 fjernes Bestyrelse: Bjørn Strange (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-29 tilføjes Navne: FC NORDSJÆLLAND HOLDING A/S (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2004-05-28 fjernes Navne: FARUM BOLDKLUB HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-05-29 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-29 fjernes Revisor: EY Danmark A/S, BN Consult (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-13 tilføjes Bestyrelse: Allan Kim Pedersen (formand) (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2004-03-30 tilføjes Direktion: Carsten Pedersen (direktion) (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2003-07-07 tilføjes Direktion: Michael Axelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-07 fjernes Direktion: Claus Bernt Schreiber (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Bestyrelse: Søren Christian Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 2.399.331,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 2.430.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 tilføjes Direktion: Claus Bernt Schreiber (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-25 fjernes Direktion: Jørgen Torm (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-19 fjernes Bestyrelse: Michael Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 fjernes Bestyrelse: Jørgen Torm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Bestyrelse: Mads Henrik Grove (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 tilføjes Direktion: Jørgen Torm (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 fjernes Direktion: Michael Henriksen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-18 fjernes Bestyrelse: Simon Svarrer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-08 fjernes Bestyrelse: Hans Klarskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-22 tilføjes Direktion: Michael Henriksen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-22 fjernes Direktion: Jørgen Lindhardt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-13 tilføjes Bestyrelse: Hans Klarskov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-13 fjernes Bestyrelse: Poul Jensen Nedergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-08 tilføjes Direktion: Jørgen Lindhardt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-08 fjernes Direktion: Leif Frimand Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-25 tilføjes Direktion: Leif Frimand Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-25 fjernes Direktion: Ib Bolvig Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-07 tilføjes Bestyrelse: Hans Carl Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-07 fjernes Bestyrelse: Poul Winckler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-18 tilføjes Direktion: Ib Bolvig Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-18 fjernes Direktion: Hans Jørgen Laustsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-09 tilføjes Hovedbranche: Idrætsklubber (offentliggjort 1999-11-09)
Den 1999-11-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-06 tilføjes Navne: FARUM BOLDKLUB HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-09-05 fjernes Navne: FARUM BOLDKLUB A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-09-05 tilføjes Bestyrelse: Poul Jensen Nedergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-05 fjernes Bestyrelse: Carsten Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-05 fjernes Binavne: NORDSJÆLLANDS BOLDKLUB A/S, FURESØENS BOLDKLUB A/S, FREDERIKSBORG AMTS BOLDKLUB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-12 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Laustsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-12 fjernes Direktion: Carsten Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.430.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-18 tilføjes Navne: FARUM BOLDKLUB A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-17 fjernes Navne: VICH 5498 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-17 tilføjes Bestyrelse: Carsten Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 fjernes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 tilføjes Direktion: Carsten Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.080.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S, BN Consult (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-17 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Idrætsvænget 2, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Binavne: NORDSJÆLLANDS BOLDKLUB A/S, FURESØENS BOLDKLUB A/S, FREDERIKSBORG AMTS BOLDKLUB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 1998-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Navne: VICH 5498 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 1998-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-17)
Den 1998-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2017-11-17)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-11-17)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-17)