Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Pedersen | 30.03.2004 | 07.11.2017 | direktion |
Michael Axelsen | 07.07.2003 | 30.03.2005 | direktion |
Claus Bernt Schreiber | 25.11.2002 | 07.07.2003 | adm. dir |
Jørgen Torm | 01.04.2002 | 25.11.2002 | adm. dir |
Michael Henriksen | 22.01.2002 | 01.04.2002 | adm. dir |
Jørgen Lindhardt | 08.11.2000 | 22.01.2002 | direktion |
Leif Frimand Jensen | 25.10.2000 | 08.11.2000 | direktion |
Ib Bolvig Hansen | 18.02.2000 | 25.10.2000 | direktion |
Hans Jørgen Laustsen | 12.03.1999 | 18.02.2000 | direktion |
Carsten Pedersen | 17.11.1998 | 12.03.1999 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.07.1998 | 17.11.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Pedersen | 24.05.2010 | 07.11.2017 | bestyrelse |
Bente Pedersen | 05.12.2005 | 24.05.2010 | bestyrelse |
Michael Vinther | 13.12.2004 | 07.11.2017 | næstformand |
Erik Ludvig Berendt | 29.05.2004 | 05.12.2005 | bestyrelse |
Michael Henriksen | 29.05.2004 | 13.12.2004 | næstformand |
Allan Kim Pedersen | 13.04.2004 | 07.11.2017 | formand |
Claus Bernt Schreiber | 15.08.2002 | 28.05.2003 | bestyrelse |
Svend Blitskov | 15.08.2002 | 28.05.2003 | bestyrelse |
Mads Henrik Grove | 15.08.2002 | 28.05.2003 | bestyrelse |
Michael Henriksen | 13.05.2001 | 19.11.2002 | bestyrelse |
Jørgen Torm | 13.05.2001 | 30.09.2002 | bestyrelse |
Hans Klarskov | 13.05.2001 | 08.02.2002 | bestyrelse |
Hans Carl Nielsen | 07.05.2000 | 28.05.2003 | bestyrelse |
Poul Jensen Nedergaard | 05.09.1999 | 13.05.2001 | bestyrelse |
Bjørn Strange | 17.11.1998 | 29.05.2004 | bestyrelse |
Hans Jørgen Laustsen | 17.11.1998 | 28.05.2003 | bestyrelse |
Søren Christian Sørensen | 17.11.1998 | 28.05.2003 | bestyrelse |
Peter Brixtofte | 17.11.1998 | 18.02.2002 | bestyrelse |
Simon Svarrer | 17.11.1998 | 18.02.2002 | bestyrelse |
Poul Winckler | 17.11.1998 | 07.05.2000 | bestyrelse |
Carsten Pedersen | 17.11.1998 | 05.09.1999 | bestyrelse |
Victor Christoffersen | 01.07.1998 | 17.11.1998 | bestyrelse |
Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen | 01.07.1998 | 17.11.1998 | bestyrelse |
Helen Mimi Janniche | 01.07.1998 | 17.11.1998 | bestyrelse |