Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-12-29 fjernes Binavne: VOJENS AUTOSERVICE A/S, VOJENS AUTOHANDEL A/S, HADERSLEV AUTOSERVICE A/S, HADERSLEV AUTOHANDEL A/S, DET ITALIENSKE BILHUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Over Jerstalvej 20, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-23 fjernes Navne: FLEMMING LAUMARK-MØLLER A/S, VOJENS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 fjernes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 fjernes Stiftere: Flemming Laumark-Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 fjernes Bestyrelse: Flemming Laumark-Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 fjernes Direktion: Flemming Laumark-Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Over Jerstalvej 20, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Over Jerstalvej 17, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-24 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Bestyrelse: Ole Tandrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og drift af automobilforretning, herunder køb og salg af biler samt autoværksted. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 tilføjes Vedtægter: 2004-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2000-03-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-27 tilføjes Bestyrelse: Ole Tandrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-29 tilføjes Navne: FLEMMING LAUMARK-MØLLER A/S, VOJENS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-28 fjernes Navne: FLEMMING LAUMARK-MØLLER - DET ITALIENSKE BILHUS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-08-29 tilføjes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 fjernes Revisor: Revisionsfa. Brandt & Sigsten Pedersen, Statsaut.revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 fjernes Bestyrelse: Jens Peter Rønde Lenith (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2000-03-02)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-01 tilføjes Binavne: VOJENS AUTOSERVICE A/S, VOJENS AUTOHANDEL A/S, HADERSLEV AUTOSERVICE A/S, HADERSLEV AUTOHANDEL A/S, DET ITALIENSKE BILHUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-09 tilføjes Bestyrelse: Jens Peter Rønde Lenith (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-09 fjernes Binavne: VOJENS AUTOSERVICE ApS, VOJENS AUTOHANDEL ApS, HADERSLEV AUTOSERVICE ApS, HADERSLEV AUTOHANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-09-21 tilføjes Navne: FLEMMING LAUMARK-MØLLER - DET ITALIENSKE BILHUS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-09-20 fjernes Navne: VOJENS AUTOSERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Over Jerstalvej 17, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-05-11 tilføjes Binavne: VOJENS AUTOSERVICE ApS, VOJENS AUTOHANDEL ApS, HADERSLEV AUTOSERVICE ApS, HADERSLEV AUTOHANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-11 tilføjes Direktion: Flemming Laumark-Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-05-11 tilføjes Navne: VOJENS AUTOSERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-11 tilføjes Revisor: Revisionsfa. Brandt & Sigsten Pedersen, Statsaut.revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-11 tilføjes Stiftere: Flemming Laumark-Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)