Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftet før 1900 | Virksomhedsstatus | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Navne | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den tilføjes Bestyrelse: Erling Bruun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den tilføjes Direktion: Erling Bruun (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den tilføjes Revisor: Skovrider Hans Kristian Kelp, Torben Oxbøll (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Stiftet før 1900: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmeåvænget 58, 6682 Hovborg (offentliggjort 2007-09-26)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmeåvænget 58, 6682 Hovborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-21 tilføjes Bestyrelse: Knud Henrik Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-05-21 fjernes Bestyrelse: Tom Harry Thomasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-01-01 tilføjes Legale ejere: DET DANSKE HEDESELSKAB (offentliggjort 2015-05-20)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmeåvænget 58, 6682 Hovborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET HOUBORG PLANTAGE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-31 tilføjes Bestyrelse: Asger Lundtorp Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-31 fjernes Bestyrelse: Leif Vincentz Oppermann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Revisor: Torben Oxbøll (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Georg Malling Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-18 fjernes Bestyrelse: Karl Heine Steinmejer Nikolajsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde, fuldføre, udnytte og bevare Houborg Plantage, samt iøvrigt drive plantage- virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-09 tilføjes Vedtægter: 1995-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-19 tilføjes Bestyrelse: Per Ramsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-07-19 fjernes Bestyrelse: Peter Hellesø Vaaben (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-06-03 fjernes Revisor: Skovrider Hans Kristian Kelp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-18 tilføjes Bestyrelse: Poul Henrik Bruun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-06-18 fjernes Bestyrelse: Erling Bruun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-06-18 tilføjes Direktion: Poul Henrik Bruun (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-06-18 fjernes Direktion: Erling Bruun (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)