Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Poul Henrik Bruun | 18.06.1990 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erling Bruun | 27.09.2024 | 18.06.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Knud Henrik Hansen | 21.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Asger Lundtorp Olsen | 31.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Georg Malling Jørgensen | 18.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Per Ramsgaard | 19.07.1993 | bestyrelsesmedlem |
Poul Henrik Bruun | 18.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tom Harry Thomasen | 27.09.2024 | 21.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Leif Vincentz Oppermann | 27.09.2024 | 31.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Karl Heine Steinmejer Nikolajsen | 27.09.2024 | 18.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Peter Hellesø Vaaben | 27.09.2024 | 19.07.1993 | bestyrelsesmedlem |
Erling Bruun | 27.09.2024 | 18.06.1990 | bestyrelsesmedlem |