Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobro Landevej 94, 8830 Tjele (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-27 fjernes Direktion: Rudolf Bækgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-05-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-22 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-27 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2004-06-16 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-27 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-27 fjernes Navne: ØSTIFTERNES FINANSIERINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 2001-09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-27 fjernes Omlægningsperiode start: 2001-06-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-27 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-27 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-27 fjernes Revisor: CR AF 01.08.2021 ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobro Landevej 94, 8830 Tjele (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybensgade 21, 1071 København K (offentliggjort 2012-03-27)
Den 2012-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybensgade 21, 1071 København K (offentliggjort 2012-03-27)
Den 2012-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vældegårdsvej 47, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-08-05 fjernes Bestyrelse: Anette Pia Thaning (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-16 tilføjes Revisor: CR AF 01.08.2021 ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-03-16 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-16 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2004-06-16 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med pantebreve, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-05-19 tilføjes Vedtægter: 2004-05-19 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-05-19 fjernes Direktion: Lis Kirsten Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2001-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-06-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-11 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1999-08-11 fjernes Revisor: Arne Høxbro Larsen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1997-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1995-10-30 tilføjes Bestyrelse: Anette Pia Thaning (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-10-30 fjernes Bestyrelse: Bodil Graupner Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-01-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1982-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vældegårdsvej 47, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Bestyrelse: Bodil Graupner Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1982-12-22 tilføjes Direktion: Lis Kirsten Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-05-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1982-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-12-22 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1982-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-22 tilføjes Navne: ØSTIFTERNES FINANSIERINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1982-12-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1982-12-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Arne Høxbro Larsen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1982-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)