Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rudolf Bækgaard | 22.12.1982 | 27.02.2015 | direktør |
Lis Kirsten Jørgensen | 22.12.1982 | 19.05.2004 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anette Pia Thaning | 30.10.1995 | 05.08.2009 | bestyrelsesmedlem |
Bodil Graupner Johansen | 22.12.1982 | 30.10.1995 | bestyrelsesmedlem |