Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 76, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-02 fjernes Bestyrelse: Klaus Robert Elling Helmersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 fjernes Direktion: Frank Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 fjernes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-02 fjernes Navne: REDERIET MELIDE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Bestyrelse: Jan Paulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 fjernes Bestyrelse: Lars Waaler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-09 tilføjes Bestyrelse: Jan Paulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-09 fjernes Bestyrelse: Jan Paulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-09 tilføjes Direktion: Frank Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-09 fjernes Direktion: Jens Skjold Rehmeier (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive M/T Melide (tidligere nybygning nr. 1030 fra Dae dong Shipbuilding Company, Korea). (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-09 tilføjes Vedtægter: 2001-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-08 tilføjes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-20 tilføjes Bestyrelse: Lars Waaler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 tilføjes Direktion: Jens Skjold Rehmeier (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 tilføjes Navne: REDERIET MELIDE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-19 fjernes Navne: SCSK 2816 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-20 tilføjes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 76, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-17 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-17 tilføjes Navne: SCSK 2816 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-17 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-17 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)