Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Hansen | 09.11.2001 | 02.08.2002 | adm. dir |
Jens Skjold Rehmeier | 20.12.1999 | 09.11.2001 | direktion |
Steen Schierbeck | 17.09.1999 | 20.12.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Hansen | 31.05.2002 | 02.08.2002 | bestyrelse |
Jan Paulsen | 31.05.2002 | 02.08.2002 | bestyrelse |
Jan Paulsen | 09.11.2001 | 09.11.2001 | bestyrelse |
Klaus Robert Elling Helmersen | 20.12.1999 | 02.08.2002 | formand |
Thomas Kaas | 20.12.1999 | 31.05.2002 | bestyrelse |
Lars Waaler | 20.12.1999 | 31.05.2002 | bestyrelse |