Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Mørkebjergvej 3, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-02 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-02 fjernes Navne: REVISION FYN FAABORG, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-02 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET HARTVIG & AALUND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-02 fjernes Stiftere: Thorkild Aksel Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-11 fjernes Bestyrelse: Jens Conrad Halling Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-11 fjernes Direktion: Jens Conrad Halling Olesen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 1999-12-23)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive revisions- og rådgivningsvirksomhed og udføre dermed beslægtede opgaver. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Navne: REVISION FYN FAABORG, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-21 fjernes Navne: FAABORG REVISIONSKONTOR, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2002-03-01)
Den 2007-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Vedtægter: 2007-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 fjernes Binavne: REVISION FYN, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørkebjergvej 3, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mørkebjergvej 3, 5600 Faaborg (offentliggjort 2001-01-09)
Den 2006-11-26 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET HARTVIG & AALUND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-26 fjernes Revisor: KORSGAARD REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-30 fjernes Bestyrelse: Lis Bebe Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-01 tilføjes Direktion: Jens Conrad Halling Olesen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-20 tilføjes Navne: FAABORG REVISIONSKONTOR, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2002-03-01)
Den 2002-02-19 fjernes Navne: FAABORG REVISIONSKONTOR AF 1960 ApS. REGISTRERET REVISIONSANPARTSELSKAB (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørkebjergvej 3, 5600 Faaborg (offentliggjort 2001-01-09)
Den 2001-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Mørkebjergvej 35, 5600 Faaborg (offentliggjort 2001-01-05)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-30 fjernes Direktion: Thorkild Aksel Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-23 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 1999-12-23)
Den 1999-12-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørkebjergvej 35, 5600 Faaborg (offentliggjort 2001-01-05)
Den 1999-06-22 tilføjes Bestyrelse: Lis Bebe Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Binavne: REVISION FYN, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Direktion: Thorkild Aksel Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Navne: FAABORG REVISIONSKONTOR AF 1960 ApS. REGISTRERET REVISIONSANPARTSELSKAB (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Revisor: KORSGAARD REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Stiftere: Thorkild Aksel Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)