Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lone Meier Nielsen(virk.: 15) Dir., Bestyrelsesmedlem | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % |
Lars Wilhjelm(virk.: 39) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 2,56 % |
Pct. | 1,85 % | 1,85 % | 1,85 % | 3,70 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jan Leth Christensen(virk.: 134) | 0,75 % | 2,24 % | 2,99 % | 8,96 % |
Kristine Zeest Leth(virk.: 40) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans Jakob Timsgaard(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Birgit Andersen(virk.: 16) | 6,25 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Peter Rahbek Hansen(virk.: 26) | 0 % | 0 % | 0 % | 3,85 % |
Tage Jensen(virk.: 9) | 11,11 % | 22,22 % | 22,22 % | 22,22 % |
Nikolaj Kjær(virk.: 21) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,22 % | 2,83 % | 3,24 % | 6,89 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lone Meier Nielsen | 01.01.2007 | Niels Juels Gade 15, 1059 København K |
Lars Wilhjelm | 01.01.2021 | Valnæsvej 26, 4840 Nørre Alslev |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peter Rahbek Hansen | ||
Nikolaj Kjær | 01.08.2015 | Slotsvej 16A, 2920 Charlottenlund |
Kristine Zeest Leth | 28.09.2021 | Sigridsvej 25, 2900 Hellerup |
Jan Leth Christensen | 28.09.2021 | Sigridsvej 25, 2900 Hellerup |
Aktive virksomheder: (9) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AKTIESELSKABET H.C. ANDERSENS BOULEVARD 39 | 87802612 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
COPENHAGEN CITY INVEST A/S | 24217191 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
EJENDOMSAKTIESELSKABET BISPENSBO | 87802418 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
EJENDOMSAKTIESELSKABET MARSKENSBO | 87802728 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
EJENDOMSSELSKABET STENGADE 32. 3000 HELSINGØR ApS | 14485104 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
MURGADE 5 ApS | 32288790 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
NYHAVN 63 INVEST A/S | 19468836 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Polygon Invest ApS | 40047670 | NORMAL | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
TRIANGELHUS A/S | 16930849 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Danmarksgade 7, 9000 Aalborg | Danmarksgade 7, 9000 Aalborg |
30.03.2007 | 2,10 (km) | Danmarksgade 7, 9000 Aalborg | Herluf Trolles Gade 15, 9000 Aalborg |
30.06.2010 | 328,97 (km) | Herluf Trolles Gade 15, 9000 Aalborg | Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg |
06.03.2015 | 6,56 (km) | Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg | Esplanaden 14, 1263 København K |
31.01.2017 | 2,33 (km) | Esplanaden 14, 1263 København K | Vester Voldgade 104, 1552 København V |
29.05.2020 | 0,00 (km) | Vester Voldgade 104, 1552 København V | Vester Voldgade 104, 1552 København V |
COPENHAGEN CITY INVEST A/S. |
Sidst opdateret den 02.02.2003 og angivet som gældende fra 19.11.2002 (7973 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Copenhagen City Beach Club ApS | 37189197 |
Copenhagen City Hearts ApS | 38536451 |
COPENHAGEN CITY HOSTEL A/S | 33774141 |
Copenhagen City Hotel ApS | 39496895 |
COPENHAGEN CITY INVEST A/S | 24217191 |
Copenhagen City Investments ApS | 37946982 |
COPENHAGEN CITY PROPERTIES ApS | 33877129 |
Copenhagen City School S/I | 18592177 |
Copenhagen City Taekwondo klub | 34637474 |
COPENHAGEN CITY TUNNEL GROUP ApS | 28848161 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lone Meier Nielsen(virk.: 15) Dir., Bestyrelsesmedlem | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Lars Wilhjelm(virk.: 39) Bestyrelsesmedlem | 29 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Pct. | 76 % | 0 % | 0 % | 4 % | 11 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Leth Christensen(virk.: 134) Ikke aktiv i virksomheden. | 78 | 0 | 0 | 14 | 33 | 9 |
Kristine Zeest Leth(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden. | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Hans Jakob Timsgaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birgit Andersen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Peter Rahbek Hansen(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
Tage Jensen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Nikolaj Kjær(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Sum | 41 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
Pct. | 52 % | 0 % | 0 % | 8 % | 36 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lone Meier Nielsen(virk.: 15) Dir., Bestyrelsesmedlem | 9 | 13 | 1 | 0 |
Lars Wilhjelm(virk.: 39) Bestyrelsesmedlem | 34 | 4 | 2 | 11 |
Sum | 43 | 17 | 3 | 11 |
Pct. | 58 % | 23 % | 4 % | 15 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Leth Christensen(virk.: 134) Ikke aktiv i virksomheden | 72 | 48 | 3 | 77 |
Kristine Zeest Leth(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 21 | 0 | 18 |
Hans Jakob Timsgaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Birgit Andersen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 16 | 0 | 0 |
Peter Rahbek Hansen(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 26 | 4 | 0 | 1 |
Tage Jensen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 8 | 0 | 0 |
Nikolaj Kjær(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 9 | 0 | 13 |
Sum | 142 | 106 | 3 | 109 |
Pct. | 39 % | 29 % | 1 % | 30 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |