Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kellerisvej 64, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-22 fjernes Direktion: Jan Walsøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-22 fjernes Navne: KOMPAS FINANS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 fjernes Stiftere: PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, herunder navnlig automobilhandel, samt industri. Det har tillige til formål at drive finansieringsvirksomhed og leasing samt enhver form for transportvirksomhed, samt at investere kapital i virksomhed af alle de nævnte arter og i faste ejendomme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 tilføjes Navne: KOMPAS FINANS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-26 fjernes Navne: KOMPAS FINANS A/S (offentliggjort 2000-07-11)
Den 2005-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 tilføjes Vedtægter: 2005-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-27 fjernes Bestyrelse: Lis Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kellerisvej 64, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stranddalen 11, 3060 Espergærde (offentliggjort 2000-07-11)
Den 2002-06-20 tilføjes Bestyrelse: Lena Walsøe Hjortshøj (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-20 fjernes Bestyrelse: Erik Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-20 tilføjes Direktion: Jan Walsøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-20 fjernes Direktion: Erik Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stranddalen 11, 3060 Espergærde (offentliggjort 2000-07-11)
Den 2000-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 37-39, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-28 tilføjes Navne: KOMPAS FINANS A/S (offentliggjort 2000-07-11)
Den 2000-06-27 fjernes Navne: GBC-FINANS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-06-28 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 fjernes Revisor: BTFS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-09 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Navne: GBC-FINANS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-30 fjernes Navne: C.L. HANDELSSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-30 tilføjes Bestyrelse: Erik Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Bestyrelse: Connie Lillesøe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 tilføjes Direktion: Erik Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Direktion: Connie Lillesøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 tilføjes Revisor: BTFS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Revisor: Bent Sønberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 tilføjes Bestyrelse: Jeanett Lillesøe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 fjernes Bestyrelse: Karoly Laszlo Nemeth (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-22 tilføjes Navne: C.L. HANDELSSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-03-21 fjernes Navne: K.H.K. HANDELSSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-03-21 fjernes Revisor: BTFS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Bestyrelse: Kaj Mæckler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-06 fjernes Direktion: Heine Bækgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-26 fjernes Bestyrelse: Michael Bruhn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 435.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-08 fjernes Bestyrelse: Klaus Munch Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Navne: K.H.K. HANDELSSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-03 fjernes Navne: BIO-PLUS AF 1/11 1987 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-03 fjernes Revisor: Sven Halberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-08 tilføjes Navne: BIO-PLUS AF 1/11 1987 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-07 fjernes Navne: A/S PSE 13 NR.1077 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-07 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-07 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-07 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 37-39, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE 13 NR.1077 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Sven Halberg, BTFS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Bent Sønberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Stiftere: PEHSB ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)