Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Walsøe | 20.06.2002 | 22.09.2005 | direktion |
Erik Pedersen | 30.12.1998 | 20.06.2002 | direktion |
Connie Lillesøe | 01.07.1987 | 30.12.1998 | direktion |
Heine Bækgaard | 01.07.1987 | 06.12.1993 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1987 | 07.12.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lena Walsøe Hjortshøj | 20.06.2002 | 27.05.2005 | bestyrelse |
Jan Walsøe | 30.12.1998 | 27.05.2005 | bestyrelse |
Lis Pedersen | 30.12.1998 | 27.05.2005 | formand |
Erik Pedersen | 30.12.1998 | 20.06.2002 | bestyrelse |
Ann Charlotte Mårtensen | 28.05.1997 | 30.12.1998 | bestyrelse |
Jeanett Lillesøe | 28.05.1997 | 30.12.1998 | bestyrelse |
Connie Lillesøe | 01.07.1987 | 30.12.1998 | bestyrelse |
Heine Bækgaard | 01.07.1987 | 28.05.1997 | bestyrelse |
Karoly Laszlo Nemeth | 01.07.1987 | 28.05.1997 | formand |
Kaj Mæckler | 01.07.1987 | 06.12.1993 | bestyrelse |
Michael Bruhn | 01.07.1987 | 26.09.1993 | bestyrelse |
Klaus Munch Nielsen | 01.07.1987 | 08.06.1990 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.07.1987 | 07.12.1987 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1987 | 07.12.1987 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.07.1987 | 07.12.1987 | formand |