Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ditlev Harald Fløistrup | 01.10.2012 | 02.12.2022 | direktør |
Berit Lovring | 17.02.2004 | 01.10.2012 | direktør |
Stig Ørntoft | 03.09.2001 | 17.02.2004 | direktør |
Henning Rydahl Jørgensen | 17.01.1928 | 03.09.2001 | direktør |
Morten Gunnar Fossum | 17.01.1928 | 14.05.1996 | direktør |
Jørgen Hansen Spliid | 17.01.1928 | 14.06.1993 | direktør |
Erling Jensen | 17.01.1928 | 02.07.1990 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Louise Eberhard | 11.04.2019 | 02.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Straarup | 23.03.2015 | 11.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Dahl | 16.04.2014 | 02.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Sten Scheibye | 16.04.2014 | 02.12.2022 | formand |
John René Frederiksen | 17.02.2004 | 02.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Knud Johannes Sørensen | 17.02.2004 | 23.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Per Ossip Magid | 17.02.2004 | 16.04.2014 | formand |
Palle Marcus | 17.02.2004 | 01.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
Per Christian Møller | 12.08.2002 | 17.02.2004 | formand |
Gerhard Albrechtsen | 03.05.2001 | 12.08.2002 | formand |
Thomas Frederik Duer | 04.06.1998 | 03.05.2001 | formand |
Kai Michelsen | 17.01.1928 | 17.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Ivan Heine Hermansen | 17.01.1928 | 17.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Olav Grue | 17.01.1928 | 04.06.1998 | formand |
Jørgen Mejlholm | 17.01.1928 | 08.02.1996 | bestyrelsesmedlem |
Morten Gunnar Fossum | 17.01.1928 | 08.02.1996 | bestyrelsesmedlem |
Allan Hermann Christensen | 17.01.1928 | 08.02.1996 | bestyrelsesmedlem |
Povl Erik Hansen | 17.01.1928 | 14.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Vorsholt | 17.01.1928 | 14.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Poul Birger Hedegaard | 17.01.1928 | 02.07.1990 | bestyrelsesmedlem |