Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Naja Munthe(virk.: 7) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Munthe(virk.: 3) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Karen Simonsen(virk.: 11) Stiftere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Joachim Christensen(virk.: 23) Bestyrelsesmedlem | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % | 27,27 % |
Pct. | 4,75 % | 4,75 % | 4,75 % | 14,25 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kirsten Ditte Fjordbak(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Inge Harting Bodskov(virk.: 15) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Fjordbak(virk.: 40) | 0 % | 0 % | 2,50 % | 2,50 % |
David Fellah(virk.: 24) | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % |
Anne Marie Jensen Holmgaard(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jesper Hjarsø Fjordbak(virk.: 4) | 0 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Søren Holst(virk.: 25) | 8,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 20,00 % |
Henrik Theilbjørn(virk.: 55) | 1,82 % | 1,82 % | 5,45 % | 7,27 % |
Tage Nielsen(virk.: 38) | 0 % | 2,63 % | 2,63 % | 7,89 % |
Sverre Riis Christensen(virk.: 16) | 0 % | 0 % | 0 % | 6,25 % |
Charlotte Egelund(virk.: 22) | 18,18 % | 18,18 % | 18,18 % | 22,73 % |
Bianca Ann Charlott Hegedüs(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Skovbo(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Eva Nødskov Aaen(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jon Munthe(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Frank Toft Nørgaard(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 3,32 % | 4,06 % | 5,16 % | 8,49 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Naja Munthe | 01.01.2007 | Danasvej 2, 1910 Frederiksberg C |
Lars Munthe | 01.01.2007 | True Byvej 10, 8381 Tilst |
Karen Simonsen | 26.01.2021 | Brodersens Alle 5A, 2900 Hellerup |
Morten Joachim Christensen | 30.12.2023 | Overg. Oven Vandet 30B, 1415 København K |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anne Marie Jensen Holmgaard | ||
Inge Harting Bodskov | 01.01.2007 | Birkevang 20C, 3500 Værløse |
Frank Toft Nørgaard | 01.01.2007 | Hagens Alle 38, 2900 Hellerup |
David Fellah | 07.01.2007 | Danasvej 2, 1910 Frederiksberg C |
Søren Holst | 12.06.2009 | Furesøvej 4, 2830 Virum |
Jon Munthe | ||
Kirsten Ditte Fjordbak | ||
Jesper Hjarsø Fjordbak | 01.04.2016 | Krpsse. Sofies Vej 21, 2000 Frederiksberg |
Henrik Theilbjørn | 02.10.2017 | Tåsingegade 5, 2100 København Ø |
Sverre Riis Christensen | ||
Bianca Ann Charlott Hegedüs | 30.11.2021 | Lundtoftevej 294, 2800 Kongens Lyngby |
Henrik Fjordbak | 01.03.2023 | Holck Winterf Alle 2, 2900 Hellerup |
Tage Nielsen | 26.02.2024 | Lumringsbrovej 3B, 2670 Greve |
Eva Nødskov Aaen | 01.03.2024 | Griffenfeldtsgade 25, 8700 Horsens |
Charlotte Egelund | 01.04.2024 | Uraniavej 3, 1878 Frederiksberg C |
Peter Skovbo | 01.06.2024 | Tietgensgade 68, 1704 København V |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Cajsa ApS | 45006883 | NORMAL | Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869090) |
MUNTHE A/S | 21848182 | NORMAL | Industriel design og produktdesign (741010) |
MUNTHE HOLDING A/S | 27210732 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
13.02.2004 | 1,54 (km) | Vestergade 8, 1456 København K | Ryesgade 3A, 2200 København N |
30.05.2007 | 2,31 (km) | Ryesgade 3A, 2200 København N | Grønnegade 10, 1107 København K |
02.11.2022 | 2,10 (km) | Grønnegade 10, 1107 København K | Danneskiold-Samsøes Allé 13, 1434 København K |
16.08.2024 | 0,00 (km) | Danneskiold-Samsøes Allé 13, 1434 København K | Danneskiold-Samsøes Allé 13, 1434 København K |
MUNTHE A/S. |
Sidst opdateret den 16.01.2014 og angivet som gældende fra 08.01.2014 (3915 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Munters Multiservice v/Thomas Münter | 34440190 |
MUNTERS TURBOVENT AGRO A/S | 89549418 |
Munthe-Fog v/Michael Munt | 25364996 |
Munthe-Neurokirurg v/Sune Kasper Arndt Munthe | 33004656 |
MUNTHE A/S | 21848182 |
Munthe Ejendomme | 44570661 |
MUNTHE HOLDING A/S | 27210732 |
Munthe K. Rør | 36633174 |
Munthe kulturmaleri | 30140133 |
Munthemaler v/Stine Munthe | 44395266 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Naja Munthe(virk.: 7) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Lars Munthe(virk.: 3) Formand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karen Simonsen(virk.: 11) Stiftere | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Morten Joachim Christensen(virk.: 23) Bestyrelsesmedlem | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 |
Pct. | 43 % | 0 % | 0 % | 16 % | 20 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirsten Ditte Fjordbak(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inge Harting Bodskov(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Henrik Fjordbak(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
David Fellah(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Anne Marie Jensen Holmgaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesper Hjarsø Fjordbak(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Søren Holst(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
Henrik Theilbjørn(virk.: 55) Ikke aktiv i virksomheden. | 37 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 |
Tage Nielsen(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 1 | 2 | 16 | 3 |
Sverre Riis Christensen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Charlotte Egelund(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Bianca Ann Charlott Hegedüs(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Peter Skovbo(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Eva Nødskov Aaen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jon Munthe(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frank Toft Nørgaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 19 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 |
Pct. | 53 % | 0 % | 1 % | 8 % | 33 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Naja Munthe(virk.: 7) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 2 | 5 | 4 | 7 |
Lars Munthe(virk.: 3) Formand | 3 | 1 | 1 | 0 |
Karen Simonsen(virk.: 11) Stiftere | 7 | 5 | 1 | 6 |
Morten Joachim Christensen(virk.: 23) Bestyrelsesmedlem | 14 | 4 | 5 | 7 |
Sum | 26 | 15 | 11 | 20 |
Pct. | 36 % | 21 % | 15 % | 28 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kirsten Ditte Fjordbak(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Inge Harting Bodskov(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 11 | 0 | 4 |
Henrik Fjordbak(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden | 20 | 26 | 0 | 17 |
David Fellah(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 15 | 1 | 17 |
Anne Marie Jensen Holmgaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jesper Hjarsø Fjordbak(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 2 |
Søren Holst(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 20 | 12 | 0 | 3 |
Henrik Theilbjørn(virk.: 55) Ikke aktiv i virksomheden | 54 | 5 | 1 | 2 |
Tage Nielsen(virk.: 38) Ikke aktiv i virksomheden | 30 | 21 | 1 | 3 |
Sverre Riis Christensen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 7 | 1 | 0 |
Charlotte Egelund(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 11 | 1 | 5 |
Bianca Ann Charlott Hegedüs(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 2 | 3 | 3 |
Peter Skovbo(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 2 | 1 |
Eva Nødskov Aaen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 6 | 2 | 5 |
Jon Munthe(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 0 |
Frank Toft Nørgaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sum | 187 | 117 | 15 | 62 |
Pct. | 49 % | 31 % | 4 % | 16 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |