Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Fernando Bautista Blazquez | 10.03.2022 | direktør |
Dorota Marta Roch | 30.06.2021 | direktør |
Lars Pærregaard | 10.12.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Donatella Fanti | 01.04.2019 | 10.03.2022 | direktør |
Solveig Diana Hoffmann | 01.04.2019 | 30.06.2021 | direktør |
Birgitte Gurli Aaslyng | 01.04.2019 | 10.12.2019 | direktør |
Finn Bødker Knudsen | 19.02.2007 | 01.04.2019 | direktør |
Søren Hilligsøe | 19.06.1952 | 19.02.2007 | direktør |
Anna Margrethe Malbæk | 19.06.1952 | 26.02.1990 | direktør |
Erik Krogh | 19.06.1952 | 18.01.1989 | direktør |
Tove Østergaard Have | 19.06.1952 | 10.03.1988 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Christian Dam | 19.02.2018 | 01.04.2019 | formand |
Henning Hauge Hansen | 31.01.2017 | 01.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mette Bøgvad | 12.01.2016 | 31.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Leif Flemming Larsen | 19.09.2007 | 19.02.2018 | formand |
Vivi Skyum Christensen | 19.09.2007 | 12.01.2016 | næstformand |
Finn Bødker Knudsen | 19.02.2007 | 01.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Hilligsøe | 19.02.2007 | 19.09.2007 | formand |
Knud Anton Rasmussen | 19.06.1952 | 21.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Erik Dunker Bruun | 19.06.1952 | 16.02.1998 | bestyrelsesmedlem |
Benny Jensen | 19.06.1952 | 19.03.1993 | bestyrelsesmedlem |
Anna Margrethe Malbæk | 19.06.1952 | 19.03.1993 | bestyrelsesmedlem |
Peter Stig Hansen | 19.06.1952 | 26.02.1990 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Boisen Juhl | 19.06.1952 | 10.03.1988 | bestyrelsesmedlem |
Jan-Henning Spjeldnæs | 19.06.1952 | 10.03.1988 | bestyrelsesmedlem |