Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Bjerregaard | 14.11.2002 | 27.11.2006 | adm. dir |
Henrik Rendbøl | 30.09.1999 | 14.11.2002 | direktion |
Flemming Griis Petersen | 10.05.1999 | 30.09.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Krogstrup | 14.11.2002 | 27.11.2006 | bestyrelse |
Vagn Oluf Hansen | 14.11.2002 | 27.11.2006 | bestyrelse |
Henrik Bjerregaard | 14.11.2002 | 27.11.2006 | bestyrelse |
Henrik Rendbøl | 18.02.2000 | 30.04.2001 | bestyrelse |
Søren Rasmussen | 17.02.2000 | 30.04.2001 | bestyrelse |
Flemming Griis Petersen | 17.02.2000 | 30.04.2001 | formand |
Vagn Oluf Hansen | 17.02.2000 | 13.03.2001 | bestyrelse |
Henrik Bjerregaard | 17.02.2000 | 09.03.2001 | bestyrelse |