Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Damagervej 22, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-24 fjernes Navne: EL-LI TAPE/TRYK HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-24 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-24 fjernes Stiftere: Henning Kipp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-08 fjernes Bestyrelse: Henning Kipp (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 fjernes Direktion: Henning Kipp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damagervej 22, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sivsangervej 8, 8220 Brabrand (offentliggjort 2006-06-28)
Den 2009-02-01 fjernes Bestyrelse: Jette Skov Kipp (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-07-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Skov Glud (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 fjernes Bestyrelse: Niels Schou (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-18 fjernes Revisor: J T REVISION ApS HØJBJERG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-26 fjernes Bestyrelse: Gudrun Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sivsangervej 8, 8220 Brabrand (offentliggjort 2006-06-28)
Den 2006-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Axel Kiers Vej 18, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-01 tilføjes Revisor: J T REVISION ApS HØJBJERG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 tilføjes Bestyrelse: Niels Schou (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axel Kiers Vej 18, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-29 tilføjes Bestyrelse: Gudrun Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-29 tilføjes Direktion: Henning Kipp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, formueforvaltning samt at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-29 tilføjes Navne: EL-LI TAPE/TRYK HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-29 tilføjes Stiftere: Henning Kipp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-29 tilføjes Vedtægter: 1999-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)