Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmboes Alle 1, 10., 8700 Horsens (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Legale ejere: SKOVBITT HOLDING A/S (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Navne: SKOVBITT JESSENSGADE A/S (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-09 fjernes Bestyrelse: Trine Skovsbøl Bjarnesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-09 fjernes Direktion: Bjarne Skaarup Skovsbøl (direktion) (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-10-14 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-10-13 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-10-15)
Den 2008-12-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2008-12-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-10-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-08-02)
Den 2006-02-28 tilføjes Bestyrelse: Thomas Skovsbøl (formand) (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2006-02-28 fjernes Bestyrelse: Inge Merete Skovsbøl (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og administration af ejendomme og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2005-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2005-12-20 tilføjes Vedtægter: 2005-12-20 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2002-10-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2002-09-20 tilføjes Bestyrelse: Inge Merete Skovsbøl (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 tilføjes Direktion: Bjarne Skaarup Skovsbøl (direktion) (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2002-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2002-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2002-09-20 tilføjes Navne: SKOVBITT JESSENSGADE A/S (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2002-09-19 fjernes Navne: SKOVBITT JESSENSGADE ApS (offentliggjort 1999-11-25)
Den 2002-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2002-09-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-07 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-08-02)
Den 2001-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-08-02)
Den 2001-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-08-02)
Den 2001-06-29 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-02-21)
Den 2001-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmboes Alle 1, 10., 8700 Horsens (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2001-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Langmarksvej 36, 8700 Horsens (offentliggjort 1999-11-25)
Den 2000-02-21 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-02-21)
Den 2000-02-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langmarksvej 36, 8700 Horsens (offentliggjort 1999-11-25)
Den 1999-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-02 tilføjes Legale ejere: SKOVBITT HOLDING A/S (offentliggjort 2015-11-19)
Den 1999-11-02 tilføjes Navne: SKOVBITT JESSENSGADE ApS (offentliggjort 1999-11-25)
Den 1999-11-01 fjernes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2257 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-02 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-02 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-02 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 1999-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 38 NR. 2257 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 1999-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-11-19)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-19)