Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Folmer Rud Hansen | 20.09.2002 | 09.11.2015 | direktion |
Bjarne Skaarup Skovsbøl | 20.09.2002 | 09.11.2015 | direktion |
Kim Madsen | 01.01.1999 | 02.11.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Skovsbøl | 28.02.2006 | 09.11.2015 | formand |
Bjarne Skaarup Skovsbøl | 20.09.2002 | 09.11.2015 | bestyrelse |
Trine Skovsbøl Bjarnesen | 20.09.2002 | 09.11.2015 | bestyrelse |
Inge Merete Skovsbøl | 20.09.2002 | 28.02.2006 | formand |
Peter Andreas Stakemann | 01.01.1999 | 02.11.1999 | bestyrelse |