Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristian Balleby | 01.06.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ragn Toghøj Gaihede | 20.03.2023 | 01.06.2023 | adm. dir |
Mogens Carsten Ramsløv | 07.10.2019 | 20.03.2023 | adm. dir |
Jacob Ulrik Sachse | 14.08.2017 | 07.10.2019 | direktør |
Ragn Toghøj Gaihede | 17.05.2017 | 14.08.2017 | direktør |
Jesper-Max Larsen | 01.07.2015 | 17.05.2017 | adm. dir |
Ragn Toghøj Gaihede | 14.03.2000 | 01.07.2015 | direktør |
Jørgen Hougaard | 08.12.1999 | 14.03.2000 | direktør |
Jørgen Ib Jakobsen | 15.04.1999 | 08.12.1999 | direktør |
Jørgen Hougaard | 01.03.1999 | 15.04.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Klausen | 22.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Thomsen | 01.06.2023 | formand |
Ragn Toghøj Gaihede | 20.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Spøer | 01.06.2023 | 22.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Niels Anders Bøgh Jensen | 20.03.2023 | 01.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Carsten Ramsløv | 19.11.2019 | 20.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Spøer | 27.06.2019 | 31.05.2023 | formand |
Thomas Thorup Eriksen | 04.12.2017 | 19.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ragn Toghøj Gaihede | 14.08.2017 | 19.03.2023 | næstformand |
Peter Spøer | 14.08.2017 | 26.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ragn Toghøj Gaihede | 17.05.2017 | 13.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Spøer | 17.05.2017 | 13.08.2017 | næstformand |
Hans-Henrik Søndersted-Olsen | 27.03.2017 | 27.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peter Spøer | 09.02.2016 | 16.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lotte Fløe Marschall | 09.02.2016 | 07.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ragn Toghøj Gaihede | 01.07.2015 | 16.05.2017 | næstformand |
Poul Ørum | 25.06.2014 | 09.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Erik Hovgaard | 24.01.2014 | 27.06.2019 | formand |
Carsten Henning Dahl | 24.01.2014 | 09.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Stenaa | 27.01.2010 | 25.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
John Larsen | 01.12.2007 | 04.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Thorup Eriksen | 01.12.2007 | 25.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Puk Paustian | 01.12.2007 | 19.01.2012 | formand |
Ragn Toghøj Gaihede | 04.02.2005 | 30.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Georg Hermann Nicolaisen | 04.02.2005 | 01.12.2007 | bestyrelsesmedlem |